GARCIA NIEVA OSCAR JESUS
Informe ejecutivo de GARCIA NIEVA OSCAR JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA NIEVA OSCAR JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO | Apoderado | 04/07/2023 | |
GORDIAN KNOT DATA SLP | Administrador Solidario | 21/06/2018 | 09/03/2023 |
GORDIAN KNOT DATA SLP | Liquidador Solidario | 09/03/2023 | 09/03/2023 |
ASESORAMIENTO TRAMITACION Y GESTION SL | Apoderado Solidario | 25/05/2009 | 28/04/2021 |
UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO | Apoderado | 29/02/2012 | |
UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO | Apoderado | 21/09/2010 | 29/02/2012 |
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA | Apoderado | 23/12/2008 |
VINCULACIONES DE GARCIA NIEVA OSCAR JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA NIEVA OSCAR JESUS
Apoderado
- Garcia Nieva Oscar Jesus
- Garcia Nieva Oscar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29491 , F 172, S 8, H M 67739, I/A 1595 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: GORDIAN KNOT DATA SLP
Liquidador Solidario
- Garcia Nieva Oscar Jesus
- Peñalver De La Calle Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25769 , F 166, S 8, H M 464539, I/A 7 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: GORDIAN KNOT DATA SLP
Administrador Solidario
- Garcia Nieva Oscar Jesus
- Peñalver De La Calle Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25769 , F 166, S 8, H M 464539, I/A 7 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: GORDIAN KNOT DATA SL
Administrador Solidario
- Garcia Nieva Oscar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25769 , F 163, S 8, H M 464539, I/A 6 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-28
Apoderado Solidario
- Alonso Iborra Miguel Francisco
- Alvarez De Lara Hinojosa Raquel
- Apaolaza Garcia Gabriel
- Bailen Peiro Cristina Paz
- Ballester Negre Maria Amparo
- Bañuls Roca Maria Mercedes
- Cabrera Santos Daida Famara
- Casanova Penades Maria Isabel
- Feria Guillen Maria Del Carmen
- Martin Lucas Lorena
- Mico Vaño Ramon
- Mulet Sanchez Emilio Jose
- Pardo De Donlebun Macias Maria Teresa
- Piriz Toro Manuel
- Ramiro Muñoz David
- Tena Garcia Sonia
Apoderado
- Almonacid Miguel Concepcion
- Barrio Pequeño Jose Maria
- Barros Mosquera Josefa
- Curbelo Falcon Jose Francisco
- Fernandez Lopez Raul
- Fink Fornas Carmen
- Flores Ribes Ana Belen
- Garcia Carretero Maria
- Garcia Molina Jorge
- Garcia Nieva Oscar Jesus
- Garcia Nieva Oscar Jesus
- Gonzalez Enrique Jose Javier
- Herrero Giraud Alberto
- Iñiguez Sanz Marta
- Iñiguez Sanz Marta
- Jimenez Lopez Susan
- Lopez Mohedas Victor
- Mancebo Fernandez Ivan
- Martinez Miguel Jose Luis
- Mora Bermejo Rosa Maria
- Mosquera Vaamonde Elva
- Muñoz Torres Nieves
- Orti Navarro Rosa Maria
- Palacios De La Muela Luis Jesus
- Pelaez Rodriguez Alejandro
- Peñalver De La Calle Jose Maria
- Peñalver De La Calle Jose Maria
- Perez Sanchez Rosario
- Piriz Toro Manuel
- Pons Martinez Lucia
- Pons Martinez Lucia
- Robles Melgosa Begoña
- Roig Espert Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29491 , F 49, S 8, H M 67739, I/A 1335 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27556 , F 149, S 8, H M 67739, I/A 1276 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-28
Apoderado Solidario
- Garcia Nieva Oscar Jesus
- Martinez Miguel Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23219 , F 54, S 8, H M 109244, I/A 40 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-28
Empresa: SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
Apoderado Solidario
- Aguilera Aguilera Maria Milagros
- Aranda Marquez Juan Carlos
- Arrimach Mohamed Nadia
- Artacho Martinez Francisco
- Bailen Peiro Cristina Paz
- Ballesteros Piqueras Tomas
- Barrio Pequeño Jose Maria
- Barros Mosquera Josefa
- Campanario Arias Guillermo
- Cano Calvo Jose
- Carrasco Herrador Jose Luis
- Carvajal Fernandez Miriam Isabel
- Castro Martin Pilar
- Cerezo Yuste Gonzalez David
- Cerezo Yuste Gonzalez Felipe
- Cuesta Escribano Eva Maria
- Curbelo Falcon Jose
- Davila Perez Rodrigo
- De Diego Vallejo Alejandro Maria
- De La Cruz Talavan Jose Alberto
- De Los Reyes Peis Ignacio Del Perpetuo Socorro
- Diaz Alvarez Maria Carmen
- Diaz Lopez Elena
- Dominguez Diaz Tomas
- Dominguez Marquez Maria Esperanza
- Dominguez Monje Raquel
- Duran Batista Pedro Javier
- Faustino Perez Julio
- Feria Guillen Maria Del Carmen
- Fernandez De Travanco Arregui Alvaro
- Fernandez De Travanco Juan Carlos
- Fernandez Garcia Juana
- Fernandez Gutierrez Juan Luis
- Fernandez Lopez Raul
- Fink Fornas Carmen
- Flores Ribes Ana Belen
- Galende Ferreras Elena
- Gallardo Arenas Emilio Manuel
- Garcia Carretero Maria
- Garcia Padilla Pilar
- Garcia Pardo Recio Maria Mar
- Garcia Valera Clara
- Giron Mendoza Euridice
- Gonzalez Costa Fatima Maria
- Gonzalez Enrique Jose Javier
- Gordillo Acosta Juan Carlos
- Heras Hernandez Myriam
- Heras Hernandez Ruth
- Herranz Rodriguez Ana Isabel
- Jareño Zuazu Rodolfo
- Lopez Mohedas Victor
- Lopez Serrano Rosario
- Madurga Gil Antonio
- Manzano Montero Javier Antonio
- Martinez Aviles Elena
- Martinez Fernandez Jose Antonio
- Martinez Garcia Adoracion
- Martinez Lopez Antonio
- Martinez Martinez Tomas
- Martinez Molina Ruth
- Melo Martin Beatriz
- Menendez Garcia Maria Luisa
- Mesa Viera Francisca
- Millan Perez Maria Del Carmen
- Morales Rubianes Ana Isabel
- Morin Gomez Daniel Jesus
- Mosquera Vaamonde Elva
- Muñoz Torres Nieves
- Orti Navarro Rosa Maria
- Ortiz Zaldivar Victor
- Pardo Vega Ana
- Pellicer Coscolin Angel
- Pellicer Sauca Nuria
- Perez Gil Lucia
- Planelles Miranda Carmen
- Polo I Sanguesa Jaime
- Quiñonero Sanchez Maria Pilar
- Ramos Espiñeira Jose Luis
- Rex Mateos Maria Teresa
- Robles Melgosa Begoña
- Rodriguez Diaz Jose Antonio
- Rodriguez Diaz Jose Maria
- Rodriguez Diez Maria Mar
- Rodriguez Martin Noemi
- Roig Alonso Maria Carmen
- Romero Mesa Maria Isabel
- Rubio Urquijo Jose Luis
- Ruiz Aranda Vanesa
- Ruiz Martin Ana
- Ruiz Nogues Nuria
- Salaberria Narbarte Elena
- Salaberria Narbarte Gorka
- Samper Hernandez Gabriel
- Sanchez Arevalo Justo
- Sanchez Borgnis-desbordes Marco Antonio
- Sanchez Gilabert Jose Luis
- Sancho Poyatos Amparo
- Santamaria Malde Jose Luis
- Sarabia Leon Concepcion
- Soto Fuertes Maria Carmen
- Tercero Mondragon Jose Edgardo
- Toboso Solis Jose Manuel
- Tortosa Martinez Francisco
- Verdeguer White Maria
- Verges Berga Anna
- Yinet Alvarez Laura
- Yuste Matas Ana Angela
Apoderado
- Almonacid Miguel Concepcion
- Ascao Pechuan Silvia
- Bañuls Roca Maria Mercedes
- Barbera Fañanas Jose Maria
- Betancor Campos Silvia
- Calle Gomez Armando
- Cano Saez Maria Amparo
- De Castro Reyes Juan Luis
- Do Campo Palomino Maria
- Doñate Pla Vicente Ignacio
- Eced Tejedor Ana Maria
- Faustino Perez Maria Asuncion
- Fernandez Madrid Remedios
- Fernandez Palomo Ana Belen
- Galan Diaz-bethencourt Fernando
- Garcia Iglesias Fausto
- Garcia Martinez Sagrario
- Garcia Merino Iratxe
- Garcia Molina Jorge
- Garcia Nieva Oscar Jesus
- Gomez Puente Lourdes
- Hernandez Bento Fernando
- Hernandez Tristan Enrique
- Jover Marquez Montemayor Inmaculada
- Mancebo Fernandez Ivan
- Manzano Montero Maria Teresa
- Marcilla Silla Ana
- Martinez Miguel Jose Luis
- Molina Cerezo Jose Manuel
- Monje Velarde Cristina
- Mulet Sanchez Emilio Jose
- Negre Ballester Maria Amparo
- Paniagua Gamero Luis
- Pardo De Donlebun Macias Maria Teresa
- Pelaez Rodriguez Alejandro
- Peñalver De La Calle Jose Maria
- Perez Sanchez Maria Del Rosario
- Piriz Toro Manuel
- Ponce Sanchez Sonia Maria
- Pons Llanas Alicia
- Ramiro Muñoz David
- Ramos Martin Manuela
- Ramos Valls Beatriz
- Ribon Villarroya Ana Maria
- Roig Espert Maria Paz
- Sanchez Villarroya Olga
- Tamarit Palomares Maria Luisa
- Tena Garcia Sonia
- Teodoro Amat Marta
- Terol Vera Cristina
- Tirado Chamorro Manuel
- Torres Ribas Maria
- Verdeguer White Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18837 , F 225, S 8, H M 7029, I/A 1732 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-28
Información de GARCIA NIEVA OSCAR JESUS
Mostramos los datos de GARCIA NIEVA OSCAR JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA NIEVA OSCAR JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos