GARCIA NAVARRO MARIA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de GARCIA NAVARRO MARIA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA NAVARRO MARIA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLORIAS PARKING SA | Secretario | 03/08/2022 | |
GLORIAS PARKING SA | Consejero | 03/08/2022 | |
UNIBAIL RODAMCO BENIDORM SL | Secretario | 26/02/2020 | |
SOUTH PACIFIC REAL ESTATE SL | Vicesecretario No Consejero | 18/06/2019 | |
GLOBAL ETSY INVESTMENTS SL | Vicesecretario No Consejero | 17/09/2018 | |
SISTEMAS EDGERTON II SL | Vicesecretario No Consejero | 17/09/2018 | |
PROYECTOS INMOBILIARIOS KANSAR III SL | Vicesecretario No Consejero | 17/09/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA NAVARRO MARIA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA NAVARRO MARIA DE LOS ANGELES
Empresa: GLORIAS PARKING SA
Consejero
- Garcia Navarro Maria De Los Angeles
Presidente
Secretario
- Garcia Navarro Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30967 , F 90, S 8, H M 557421, I/A 19 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Garcia Navarro Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37751 , F 179, S 8, H M 672505, I/A 10 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
Empresa: MADISON PROPERTIES GROUP SL
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Garcia Navarro Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38206 , F 210, S 8, H M 679849, I/A 10 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
Empresa: EDIFICACIONES DENHAN IV SL
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Garcia Navarro Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40251 , F 2, S 8, H M 676451, I/A 10 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-28
Empresa: UNIBAIL RODAMCO BENIDORM SL
Consejero
Secretario
- Garcia Navarro Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26421 , F 36, S 8, H M 440372, I/A 36 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Empresa: UNIBAIL RODAMCO BENIDORM SL
Consejero
- Garcia Navarro Maria De Los Angeles
Secretario
- Garcia Navarro Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26421 , F 36, S 8, H M 440372, I/A 36 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Empresa: SOUTH PACIFIC REAL ESTATE SL
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Garcia Navarro Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38041 , F 171, S 8, H M 677245, I/A 2 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Garcia Navarro Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37751 , F 173, S 8, H M 672505, I/A 3 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
Empresa: UNIBAIL RODAMCO BENIDORM SL
Consejero
- Garcia Navarro Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26421 , F 34, S 8, H M 440372, I/A 32 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28
Empresa: MADISON PROPERTIES GROUP SL
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Garcia Navarro Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38206 , F 202, S 8, H M 679849, I/A 2 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA NAVARRO MARIA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de GARCIA NAVARRO MARIA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA NAVARRO MARIA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos