GARCIA NAVARRO MARGARITA
Informe ejecutivo de GARCIA NAVARRO MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA NAVARRO MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORMACIO DE COMARQUES SL | Administrador Unico | 03/07/2013 | 21/05/2018 |
CALDERERIA OSONA SL | Administrador Solidario | 01/07/2016 | 23/08/2017 |
CALDERERIA OSONA SL | Administrador Unico | 01/07/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA NAVARRO MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA NAVARRO MARGARITA
Empresa: INFORMACIO DE COMARQUES SL
Administrador Unico
- Garcia Navarro Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1338 , F 197, S 8, H L 26802, I/A 3 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-25
Empresa: CALDERERIA OSONA SL
Administrador Solidario
- Garcia Navarro Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29820 , F 26, S 8, H B 161905, I/A 9 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-08
Empresa: CALDERERIA OSONA SL
Administrador Solidario
- Garcia Navarro David Francesc
- Garcia Navarro Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29820 , F 25, S 8, H B 161905, I/A 8 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-08
Empresa: CALDERERIA OSONA SL
Administrador Unico
- Garcia Navarro Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29820 , F 25, S 8, H B 161905, I/A 8 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-08
Empresa: INFORMACIO DE COMARQUES SL
Administrador Unico
- Garcia Navarro Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1338 , F 196, S 8, H L 26802, I/A 2 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-25
Información de GARCIA NAVARRO MARGARITA
Mostramos los datos de GARCIA NAVARRO MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA NAVARRO MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos