GARCIA NAVARRO ALBERT
Informe ejecutivo de GARCIA NAVARRO ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA NAVARRO ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTORIA GARCIA NAVARRO SLP | Administrador Unico | 14/08/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA NAVARRO ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA NAVARRO ALBERT
Empresa: GAN MOTOS GARAGE SL
Liquidador
- Garcia Navarro Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44791 , F 211, S 8, H B 467681, I/A 2 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-08
Empresa: GAN MOTOS GARAGE SL
Administrador Unico
- Garcia Navarro Albert
Liquidador
- Garcia Navarro Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44791 , F 211, S 8, H B 467681, I/A 2 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-08
Empresa: GAN MOTOS GARAGE SL
Administrador Unico
- Garcia Navarro Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44791 , F 211, S 8, H B 467681, I/A 1 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-08
Empresa: GARCIA GUIU SLP
Administrador Solidario
- Garcia Navarro Albert
- Guiu Codina Montserrat
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35101 , F 77, S 8, H B 260959, I/A 7 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-08
Empresa: GESTORIA GARCIA NAVARRO SLP
Administrador Unico
- Garcia Navarro Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43903 , F 53, S 8, H B 441404, I/A 1 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-08
Empresa: GARCIA GUIU SLP
Administrador Solidario
- Garcia Navarro Albert
- Guiu Codina Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35101 , F 76, S 8, H B 260959, I/A 5 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-08
Información de GARCIA NAVARRO ALBERT
Mostramos los datos de GARCIA NAVARRO ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA NAVARRO ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos