GARCIA NADAL VICTOR
Informe ejecutivo de GARCIA NADAL VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA NADAL VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEACHSEEKER SL | Administrador Solidario | 17/07/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA NADAL VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA NADAL VICTOR
Empresa: LEOBTD TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Garcia Nadal Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45556 , F 40, S 8, H B 491701, I/A 1 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-08
Empresa: START-TEAMS EQUIPOS ONLINE SL
Administrador Solidario
- Garcia Nadal Victor
- Rovira Ventin Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44351 , F 140, S 8, H B 453585, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-08
Empresa: START-TEAMS EQUIPOS ONLINE SL
Administrador Solidario
- Garcia Nadal Victor
- Rovira Ventin Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44351 , F 140, S 8, H B 453585, I/A 1 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-08
Empresa: TEACHSEEKER SL
Administrador Solidario
- Garcia Nadal Victor
- Nadal Giralt Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43285 , F 208, S 8, H B 423137, I/A 1 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-08
Información de GARCIA NADAL VICTOR
Mostramos los datos de GARCIA NADAL VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA NADAL VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos