GARCIA MUÑOZ JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA MUÑOZ JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA MUÑOZ JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUCADOS ESPA SL | Apoderado | 12/09/2024 | |
LA TIENDA NUEVA GARCIA HERMANOS SL | Apoderado | 04/12/2015 | |
TRANS-ZEMOGAR SL | Administrador Unico | 05/08/2010 | |
PESCADOS Y MARISCOS ZONA OESTE SL | Socio Unico | 22/04/2010 | |
PESCADOS Y MARISCOS ZONA OESTE SL | Apoderado | 22/04/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA MUÑOZ JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MUÑOZ JUAN ANTONIO
Empresa: ESTUCADOS ESPA SL
Apoderado
- Garcia Muñoz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 67934, I/A 7 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-03
Empresa: ESTUCADOS ESPA SL
Apoderado
- Garcia Muñoz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 27, S 8, H A 67934, I/A 4 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-03
Empresa: LA TIENDA NUEVA GARCIA HERMANOS SL
Apoderado
- Garcia Muñoz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1506 , F 126, S 8, H SE 6047, I/A 5 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-41
Empresa: FAIN ASCENSORES SA
Apoderado
- Garcia Muñoz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27709 , F 149, S 8, H M 60411, I/A 74 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Empresa: FAIN ASCENSORES SA
Apoderado
- Garcia Muñoz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27709 , F 146, S 8, H M 60411, I/A 69 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-28
Empresa: TRANS-ZEMOGAR SL
Administrador Unico
- Garcia Muñoz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 108, S 8, H NA030369, I/A00001 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-31
Empresa: GRUDASUR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Garcia Muñoz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140 , F 214, S 8, H SE 23166, I/A 17 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-41
Empresa: PESCADOS Y MARISCOS ZONA OESTE SL
Apoderado
- Garcia Muñoz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27694 , F 3, S 8, H M 499117, I/A 3 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28
Empresa: PESCADOS Y MARISCOS ZONA OESTE SL
Administrador Unico
- Garcia Muñoz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27694 , F 3, S 8, H M 499117, I/A 2 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28
Empresa: PESCADOS Y MARISCOS ZONA OESTE SL
Administrador Unico
- Garcia Muñoz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27694 , F 1, S 8, H M 499117, I/A 1 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MUÑOZ JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA MUÑOZ JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MUÑOZ JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos