GARCIA MUÑOZ ALBERTO
Informe ejecutivo de GARCIA MUÑOZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA MUÑOZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORAMIENTO MEDIACION E INTERMEDIACIONES SALOCIN SL | Apoderado | 06/11/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA MUÑOZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MUÑOZ ALBERTO
Empresa: GRANJA PACHANO SL
Administrador Solidario
- Garcia Muñoz Alberto
- Garcia Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 205, S 8, H VA 24398, I/A 3 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-47
Apoderado
- Garcia Muñoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34039 , F 11, S 8, H M 612444, I/A 2 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-28
Empresa: PEGAMA IMPRESORES SL
Administrador Solidario
- Garcia Martinez Pedro
- Garcia Muñoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9457 , F 92, S 8, H M 151998, I/A 3 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-28
Empresa: SUSTRAI-ONAK SL
Liquidador
- Garcia Muñoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 60, S 8, H SS 11297, I/A 4 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-20
Empresa: SUSTRAI-ONAK SL
Administrador Unico
- Garcia Muñoz Alberto
Liquidador
- Garcia Muñoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 60, S 8, H SS 11297, I/A 4 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-20
Empresa: GRANJA PACHANO SL
Administrador Solidario
- Garcia Muñoz Alberto
- Garcia Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 203, S 8, H VA 24398, I/A 1 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-47
Consejero
- Garcia Muñoz Alberto
- Lendinez Bernal Francisco Javier
- Troyano Moreno Jose Luis
Presidente
Secretario
- Garcia Muñoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705, L 1618, F 164, S 8, H MA 41467, I/A 5 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-29
Información de GARCIA MUÑOZ ALBERTO
Mostramos los datos de GARCIA MUÑOZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MUÑOZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos