GARCIA MORILLO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA MORILLO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA MORILLO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PACOM SYSTEMS ESPAÑA SL | Apoderado | 12/11/2023 | |
PACOM SYSTEMS ESPAÑA SL | Apoderado | 09/04/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA MORILLO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MORILLO MIGUEL ANGEL
Empresa: PACOM SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35497 , F 219, S 8, H M 487642, I/A 22 (12/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Empresa: PACOM SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35497 , F 215, S 8, H M 487642, I/A 19 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Empresa: PACOM SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- BLACK & DECKER LTD SAL
- Garcia Morillo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35497 , F 215, S 8, H M 487642, I/A 19 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Empresa: PACOM SYSTEMS ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Garcia Morillo Miguel Angel
- Sunderland Kristy Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35497 , F 215, S 8, H M 487642, I/A 18 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Empresa: PACOM SYSTEMS ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Garcia Morillo Miguel Angel
- Minnikin Andrew Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27060 , F 157, S 8, H M 487642, I/A 10 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-28
Empresa: PACOM SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado
- Garcia Morillo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27060 , F 153, S 8, H M 487642, I/A 7 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
Empresa: PACOM SYSTEMS ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Garcia Morillo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27060 , F 153, S 8, H M 487642, I/A 6 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
Empresa: PACOM SYSTEMS PTY LTD
Representante
- Garcia Morillo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8691, L 5978, F 38, S 8, H V 122226, I/A 2 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-46
Empresa: PACOM SYSTEMS ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Garcia Morillo Miguel Angel
- Jonsson Bjorn-magnus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27060 , F 150, S 8, H M 487642, I/A 1 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-28
Información de GARCIA MORILLO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA MORILLO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MORILLO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos