GARCIA MORILLO JUAN EMILIO
Informe ejecutivo de GARCIA MORILLO JUAN EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA MORILLO JUAN EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA | Apoderado | 28/11/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA MORILLO JUAN EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MORILLO JUAN EMILIO
Empresa: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA
Apoderado
- Garcia Morillo Juan Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31313 , F 111, S 8, H M 84516, I/A 645 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Empresa: SYSTEMS NISCAYAH SA
Apoderado
- Garcia Morillo Juan Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25818 , F 23, S 8, H M 274990, I/A 246 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-28
Empresa: SYSTEMS NISCAYAH SA
Apoderado
- Garcia Morillo Juan Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25818 , F 22, S 8, H M 274990, I/A 244 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-28
Información de GARCIA MORILLO JUAN EMILIO
Mostramos los datos de GARCIA MORILLO JUAN EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MORILLO JUAN EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos