GARCIA MORENO MILAGROS
Informe ejecutivo de GARCIA MORENO MILAGROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA MORENO MILAGROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIDACAIXA MEDIACION OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO SA | Apoderado | 05/06/2014 | |
VIDACAIXA MEDIACION OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/01/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA MORENO MILAGROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MORENO MILAGROS
Apoderado
- Garcia Moreno Milagros
- Olmeda Gonzalez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 114, S 8, H M 554704, I/A 11 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30822 , F 82, S 8, H M 554704, I/A 3 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-28
Empresa: EDICTA SERVICIOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Moreno Milagros
- Juan Pablo Sanz Anton
Consejero
- Cristian Garcimartin Coca
- Garcia Moreno Milagros
- Juan Pablo Sanz Anton
- Resina Martin Javier
- Tapias Dominguez Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 74, S 8, H SG 4176, I/A 9 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-40
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 83 , F 99, S 8, H SG 1866, I/A 19 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-40
Empresa: EDICTA SERVICIOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Moreno Milagros
- Juan Pablo Sanz Anton
Consejero
- Cristian Garcimartin Coca
- Garcia Moreno Milagros
- Juan Pablo Sanz Anton
- Tapias Dominguez Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 74, S 8, H SG 4176, I/A 8 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-40
Información de GARCIA MORENO MILAGROS
Mostramos los datos de GARCIA MORENO MILAGROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MORENO MILAGROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos