GARCIA MORENO INMACULADA
Informe ejecutivo de GARCIA MORENO INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA MORENO INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAIMIEL PROMOCIONES Y CONTRATAS SL | Apoderado | 21/12/2022 | |
IGM SERVICIOS JURIDICOS SLP | Socio Unico | 30/05/2017 | |
IGM SERVICIOS JURIDICOS SLP | Administrador Unico | 30/05/2017 | |
ECOLEX VELAZQUEZ CONSULTING SLP | Liquidador Mancomunado | 07/11/2012 | |
FACTORGANITION SL | Administrador Unico | 01/03/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA MORENO INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MORENO INMACULADA
Empresa: DAIMIEL PROMOCIONES Y CONTRATAS SL
Apoderado
- Garcia Moreno Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 181, S 8, H CR 18381, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-13
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cuadro Espada Juan Antonio
- Cueto Diaz Alicia
- Del Pino Leruite Elsa
- Fernandez Fernandez Monica Beatriz
- Garcia Moreno Inmaculada
- Garcia Segura Isabel
- Labrador Fernandez Susana
- Llopis Anaya Judith Teresa
- Martin Vicente Ezequiel
- Morales Rubio Maria De La Luz
- Navarro Raga Maria Dolores
- Oliver Rey Susana
- Perez Carmona Maria Dolores
- Rios Garcia Elena
- Sanchez-cabezudo Sanz Paloma Maria
- Sanchez Prado Manuel
- Santigosa Delgado Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38484 , F 65, S 8, H M 29666, I/A 900 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arrobo Olives Evelyn Adriana
- Cabral Trigo Maria Jesus
- Cuadro Espada Juan Antonio
- Cubel Fischer Deborah
- Cueto Diaz Alicia
- De Dios Monge Maria Jose
- Feliziani Giulia Nathali
- Fernandez Jimenez Maria Gemma
- Frias Garcia Alicia
- Garcia Gago Marta
- Garcia Moreno Inmaculada
- Garcia Segura Isabel
- Gonzalez Cubel Carlos Hugo
- Gonzalez Peña Ana
- Jallaguier Hirose Tomas
- Lao Muñoz Amparo
- Lopez Gonzalez Atanasio
- Martin De La Rosa Rosa Maria
- Martinez Lopez Elvira
- Moreno Esquinardo Trinidad
- Muñoz Sanchez Juan Luis
- Parrado Diaz Maria Jose
- Ponce Montero Jose Manuel
- Prieto Trujillo Elena
- Rios Garcia Elena
- Rueda Ruiz Francisco Javier
- Sanchez Prado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34382 , F 183, S 8, H M 29666, I/A 613 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
Empresa: IGM SERVICIOS JURIDICOS SLP
Administrador Unico
- Garcia Moreno Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36009 , F 160, S 8, H M 647024, I/A 1 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Empresa: IGM SERVICIOS JURIDICOS SLP
Socio Único
- Garcia Moreno Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36009 , F 160, S 8, H M 647024, I/A 1 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado
- Abad Medina Fernando
- Agredano Garcia Maria Fernanda
- Almodovar Puig Rafael
- Alvarez Placer Noemi
- Calvo Bañuelos Ana Isabel
- Cantos Mesa Caño Santos
- Carnero Ruiz Eva
- Carrasco Retamosa Ana Victoria
- Casado Garcia Monica
- Casajuana Villeta Ivan
- Chacon Fernandez Raquel
- Cid Romero Antonio Daniel
- Cuadros Haro Jose Luis
- Cueto Diaz Alicia
- Cuota Perez Salvador Santiago
- De Los Rios Bollero Alvaro
- De Molina Diaz Isabel
- Diaz Contreras Maria Del Carmen
- Garcia Gil Maria Angeles
- Garcia Gomez Begoña
- Garcia Moreno Inmaculada
- Garcia Segura Isabel
- Garde Martinez Maria
- Gonzalez Peña Ana
- Gonzalez Vaquero Rosa Maria
- Gutierrez Galan Maria Teresa
- Gutierrez Garcia David
- Hernandez Garcia Sara
- Hernandez Gonzalez Miguel
- Ibañez Martinez Tania
- Infante Echevarria Alberto
- Jurado Salcedo Maria Del Carmen
- Leñero Villarejo Daniel
- Lopez Gonzalez Atanasio
- Lovera Osuna Maria Jose
- Marmolejo Camacho Rocio
- Marquina Garcia Jesus Manuel
- Martin Martin Salvador
- Moras Garrido Sonia
- Moreno Esquinardo Trinidad
- Moreno Vieira Ruth
- Navarro Gonzalez Conde David
- Obispo Domenech Francisco
- Paraiso Ureña Susana
- Parrado Diaz Maria Jose
- Ponce Montero Jose Manuel
- Quesada Fernandez Cecilia
- Ramirez Diez Blanca
- Rios Garcia Elena
- Robles Maldonado Francisco De Borja
- Rubias Barrera Maria
- Rubio Gomez Beatriz
- Ruiz Ortega Ana Maria
- Salido Pulido Jose Maria
- San Nicolas Fernandez Noemi
- Santos Sanchez David
- Suarez Gomez Rocio
- Urbano Lima Jose Maria
- Valera Longarela Jose Antonio
- Zafra Chups Antonio
- Zambrana Ruiz Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34382 , F 109, S 8, H M 29666, I/A 490 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado
- Abad Medina Fernando
- Agredano Garcia Maria Fernanda
- Alvarez Placer Noemi
- Calvo Bañuelos Ana Isabel
- Cantos Mesa Caño Santos
- Carnero Ruiz Eva
- Carrasco Retamosa Ana Victoria
- Casado Garcia Monica
- Casajuana Villeta Ivan
- Chacon Fernandez Raquel
- Cid Romero Antonio Daniel
- Cuadros Haro Jose Luis
- Cueto Diaz Alicia
- Cuota Perez Salvador Santiago
- De Los Rios Bollero Alvaro
- De Molina Diaz Isabel
- Diaz Contreras Maria Del Carmen
- Garcia Gil Maria Angeles
- Garcia Gomez Begoña
- Garcia Moreno Inmaculada
- Garcia Segura Isabel
- Garde Martinez Maria
- Gonzalez Peña Ana
- Gonzalez Valiente Sara
- Gonzalez Vaquero Rosa Maria
- Gutierrez Galan Maria Teresa
- Gutierrez Garcia David
- Hernandez Garcia Sara
- Hernandez Gonzalez Miguel
- Ibañez Martinez Tania
- Infante Echevarria Alberto
- Jurado Salcedo Maria Del Carmen
- Leñero Villarejo Daniel
- Lopez Gonzalez Atanasio
- Lovera Osuna Maria Jose
- Marmolejo Camacho Rocio
- Marquina Garcia Jesus Manuel
- Martin Martin Salvador
- Moras Garrido Sonia
- Moreno Esquinardo Trinidad
- Moreno Vieira Ruth
- Navarro Gonzalez Conde David
- Obispo Domenech Francisco
- Paraiso Ureña Susana
- Parrado Diaz Maria Jose
- Ponce Montero Jose Manuel
- Quesada Fernandez Cecilia
- Ramirez Diez Blanca
- Rios Garcia Elena
- Robles Maldonado Francisco De Borja
- Rubias Barrera Maria
- Rubio Gomez Beatriz
- Ruiz Ortega Ana Maria
- Salido Pulido Jose Maria
- San Nicolas Fernandez Noemi
- Santos Sanchez David
- Suarez Gomez Rocio
- Urbano Lima Jose Maria
- Valera Longarela Jose Antonio
- Zafra Chups Antonio
- Zambrana Ruiz Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34382 , F 106, S 8, H M 29666, I/A 481 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28
Empresa: IMPE ASESORAMIENTO JURIDICO SL
Administrador Solidario
- Garcia Moreno Inmaculada
- Serradilla Serrano Pedro- Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20426 , F 75, S 8, H M 361286, I/A 3 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-28
Empresa: ECOLEX VELAZQUEZ CONSULTING SLP
Liquidador Mancomunado
- Garcia Moreno Inmaculada
- Menchen Lopez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27952 , F 56, S 8, H M 503779, I/A 2 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: ECOLEX VELAZQUEZ CONSULTING SLP
Administrador Mancomunado
- Garcia Moreno Inmaculada
- Menchen Lopez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27952 , F 56, S 8, H M 503779, I/A 2 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MORENO INMACULADA
Mostramos los datos de GARCIA MORENO INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MORENO INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos