GARCIA MORENO CESAR
Informe ejecutivo de GARCIA MORENO CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA MORENO CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOODMACHINE SL | Socio Unico | 15/07/2020 | |
IBP ATCOSA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/06/2013 | |
IBP ATCOSA SL | Apoderado Solidario | 29/08/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA MORENO CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MORENO CESAR
Empresa: FOODMACHINE SL
Socio Único
- Garcia Moreno Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3452 , F 159, S 8, H MU102083, I/A 1 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-30
Empresa: TEJARES PROPERTIES SL
Liquidador
- Garcia Moreno Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 118, S 8, H CO 1874, I/A 2 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-14
Empresa: TEJARES PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Bringas Uria Maria Teresa
- Garcia Moreno Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 118, S 8, H CO 1874, I/A 2 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-14
Empresa: IBP ATCOSA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Moreno Cesar
- Jimenez Aisa Jose
- Pinilla Ruiz Esther
- Rueda Arroyo Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1822 , F 65, S 8, H CO 17641, I/A 25 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-14
Empresa: IBP ATCOSA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Garcia Moreno Cesar
- Pinilla Ruiz Esther
- Rueda Arroyo Jose Miguel
- Valverde Junguito Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1822 , F 65, S 8, H CO 17641, I/A 25 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-14
Empresa: IBP ATCOSA SL
Apoderado Solidario
- Garcia Moreno Cesar
- Pinilla Ruiz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1822 , F 64, S 8, H CO 17641, I/A 22 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-14
Empresa: IBP ATCOSA SL
Consejero
- Garcia Moreno Cesar
- Riley Edward John
- Williamson Peter John
Presidente
Secretario
- Garcia Moreno Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1822 , F 62, S 8, H CO 17641, I/A 19 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-14
Empresa: IBP ATCOSA SL
Consejero
- Garcia Moreno Cesar
Secretario
- Garcia Moreno Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1822 , F 62, S 8, H CO 17641, I/A 17 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-14
Información de GARCIA MORENO CESAR
Mostramos los datos de GARCIA MORENO CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MORENO CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos