GARCIA MORCILLO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA MORCILLO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA MORCILLO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTELERIA MADRIÑELA SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 25/05/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA MORCILLO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MORCILLO JOSE ANTONIO
Empresa: SENECA BUSINESS SL
Administrador Unico
- Garcia Morcillo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 788713, I/A 2 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: TDA BUSINESS SL
Administrador Unico
- Garcia Morcillo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 737550, I/A 3 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: SENECA BUSINESS SL
Administrador Unico
- Garcia Morcillo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44798 , F 179, S 8, H M 788713, I/A 1 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: SENECA BUSINESS SL
Socio Único
- Garcia Morcillo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44798 , F 179, S 8, H M 788713, I/A 1 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: TDA BUSINESS SL
Administrador Unico
- Garcia Morcillo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41630 , F 83, S 8, H M 737550, I/A 2 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
Empresa: TDA BUSINESS SL
Nuevo Socio Único
- Garcia Morcillo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41630 , F 83, S 8, H M 737550, I/A 2 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
Empresa: HOSTELERIA MADRILEÑA SIGLO XXI SLL
Administrador Unico
- Garcia Morcillo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23216 , F 131, S 8, H M 416102, I/A 4 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-28
Empresa: HOSTELERIA MADRILEÑA SIGLO XXI SLL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Alcalde Raul Ivan
- Garcia Morcillo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23216 , F 131, S 8, H M 416102, I/A 4 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-28
Información de GARCIA MORCILLO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA MORCILLO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MORCILLO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos