GARCIA MORAN JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA MORAN JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA MORAN JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATUECA RESTAURACIONES SL | Administrador Unico | 09/08/2023 | |
INSTITUTO DRONICO EUROPEO SL | Apoderado | 30/11/2020 | |
INSTITUTO DRONICO EUROPEO SL | Socio Unico | 08/04/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA MORAN JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MORAN JOSE MANUEL
Empresa: MATUECA RESTAURACIONES SL
Administrador Unico
- Garcia Moran Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 155, S 8, H LE 28208, I/A 1 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-24
Empresa: INSTITUTO DRONICO EUROPEO SL
Apoderado
- Garcia Moran Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40425 , F 12, S 8, H M 717960, I/A 2 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Empresa: INSTITUTO DRONICO EUROPEO SL
Socio Único
- Garcia Moran Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40425 , F 10, S 8, H M 717960, I/A 1 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-74-28
Empresa: GARCIA MORAN E HIJOS SLL
Administrador Solidario
- GARCIA GONZALEZ JOSE RAMON
- Garcia Moran Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 160, S 8, H AS 26762, I/A 3 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-33
Apoderado
- De Utrilla Palombi Mario
- Garcia Moran Jose Manuel
- Molera Gonzalez Luis-maria
- Moreno Torres Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23527 , F 222, S 8, H M 207079, I/A 24 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-28
Empresa: GOLFRIENDS SL
Administrador Unico
- Garcia Moran Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633, L 424, F 14, S 8, H BU 14013, I/A 2 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-09
Información de GARCIA MORAN JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA MORAN JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MORAN JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos