GARCIA MORALES ISABEL MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA MORALES ISABEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA MORALES ISABEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARALA HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 13/11/2020 | |
TUPROCURADRINKS SL | Administrador Unico | 05/10/2016 | |
TUPROCURADRINKS SL | Apoderado | 05/12/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA MORALES ISABEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MORALES ISABEL MARIA
Empresa: MARALA HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Garcia Morales Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5982, L 4889, F 173, S 8, H MA157919, I/A 1 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-29
Empresa: ISMAGAR INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Garcia Morales Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4958, L 3865, F 185, S 8, H MA111783, I/A 4 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-29
Empresa: TUPROCURADRINKS SL
Administrador Unico
- Garcia Morales Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942, L 3849, F 123, S 8, H MA111243, I/A 5 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-29
Empresa: ISMAGAR INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Garcia Morales Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4958, L 3865, F 183, S 8, H MA111783, I/A 1 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-29
Empresa: ISMAGAR INMOBILIARIA SL
Socio Único
- Garcia Morales Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4958, L 3865, F 183, S 8, H MA111783, I/A 1 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-29
Empresa: TUPROCURADRINKS SL
Apoderado
- Garcia Morales Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942, L 3849, F 122, S 8, H MA111243, I/A 2 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-29
Información de GARCIA MORALES ISABEL MARIA
Mostramos los datos de GARCIA MORALES ISABEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MORALES ISABEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos