GARCIA MORA DIEGO
Informe ejecutivo de GARCIA MORA DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA MORA DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARCIA BERRIES SL | Socio Unico | 17/03/2023 | |
THE CUBE RADICAL INNOVATION SL | Apoderado Solidario | 11/02/2022 | |
GARCIA BERRIES SL | Administrador Unico | 27/12/2021 | |
KONE ELEVADORES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/11/2021 | |
KONE ELEVADORES SA | Apoderado Solidario | 05/05/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA MORA DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MORA DIEGO
Empresa: GARCIA BERRIES SL
Socio Único
- Garcia Mora Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 192, S 8, H H 24909, I/A 5 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-21
Empresa: THE CUBE RADICAL INNOVATION SL
Apoderado Solidario
- Garcia Mora Diego
- Perez Ramos Fabiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40209 , F 154, S 8, H M 714512, I/A 7 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Empresa: GARCIA BERRIES SL
Administrador Unico
- Garcia Mora Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 192, S 8, H H 24909, I/A 3 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-13-21
Empresa: GARCIA BERRIES SL
Administrador Solidario
- Garcia Mora Diego
- Mora Molina Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 192, S 8, H H 24909, I/A 3 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-13-21
Empresa: KONE ELEVADORES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera De Maya Cristian Antonio
- Algeciras Garcia Oscar
- Altavilla Salvatore
- Alvarez Martin Sergio
- Antequera Ramos Sergio
- Ardanuy Cristian
- Berciano Gonzalez Felipe
- Blanco Muñoz Francisco Javier
- Botello Mas Jose Miguel
- Canle Filgueira Jose Antonio
- Carceller Muñoz Beatriz
- Colomo Badia Carles
- Cristobal Martin Laura
- De La Torre Herraiz Eduardo
- Fernandez Martinez Carlos
- Ferrer Nieto Laura
- Garcia Mora Diego
- Gordo Piedrabuena Susana
- Josep Roches Ribas
- Lazaro Suarez Maria Montserrat
- Ledesma Santos Juan Antonio
- Lerma Prieto Jose Luis
- Liern Garcia Hector
- Martin Fernandez Ricardo
- Martinez Monedero Pelayo Jose
- Mendoza Turro Jose Maria
- Montes Fernandez Cristina
- Muñoz Alvarez Gendin Fernando
- Pascual Salvador Joaquin
- Pastor Paz Daniel
- Polonio Muñiz Jesus
- Quintal De Nobrega Filipe Joao Realista Santos
- Ramos Dominguez Marcos
- Remacha Sebastian Maria Dolores
- Rodriguez Alonso Francisco Javier
- Rodriguez Delgado Jose Manuel
- Roman Oms Joan
- San Martin Tellez Sergio
- Ubeda Gomez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39213 , F 16, S 8, H M 70771, I/A 150 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-28
Empresa: GARCIA BERRIES SL
Administrador Solidario
- Garcia Beltran Diego
- Garcia Mora Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 191, S 8, H H 24909, I/A 1 (31/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-9-21
Empresa: KONE ELEVADORES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albesa Perez Javier
- Algeciras Garcia Oscar
- Altavilla Salvatore
- Alvarez Martin Sergio
- Berciano Gonzalez Felipe
- Bernal Nieto Francisco Javier
- Blanco Muñoz Francisco Javier
- Buesa Martin Juan
- Cadiermo Martin Jose Diego
- Carceler Muñoz Beatriz
- Collar Gonzalez Luis Fernando
- Colomo Badia Carles
- Cristobal Martin Laura
- De La Torre Herraiz Eduardo
- Fernandez Martinez Carlos
- Figueira Pereira Fernando Augusto
- Gallart Bañeres Xavier
- Galvan Gomez Blanca
- Gil Alias David
- Gomez Martin Aurea-magdalena
- Guarc Erruz Clara Francisca
- Herrera Almenara Francisco
- Lazaro Suarez Maria Montserrat
- Lorino Giovanni
- Madurga Revilla Victor Javier
- Marin Garcia Martin
- Martin Fernandez Ricardo
- Martinez Monedero Pelayo Jose
- Molina Garcia Sandra
- Moreno Moreno Maria Pilar
- Muñoz Alvarez Gendin Fernando
- Pascual Salvador Joaquin
- Pazo Lopez Luis Augusto
- Ramirez Velasco Eva Maria
- Ramos Dominguez Manuel Marcos
- Remacha Sebastian Maria Dolores
- Ribot Pons Javier
- Rodriguez Delgado Jose Manuel
- Roman Oms Joan
- Romero Jimenez Ismael
- Rosa Pedrianes Carlos
- Saez Ballesteros Susana
- Toledo Navarro Trinidad
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29377 , F 139, S 8, H M 70771, I/A 139 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-28
Información de GARCIA MORA DIEGO
Mostramos los datos de GARCIA MORA DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MORA DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos