GARCIA MONTERO DAVID
Informe ejecutivo de GARCIA MONTERO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE GARCIA MONTERO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLACK WHITE ENTREPANS SL | Administrador Solidario | 09/08/2022 |
VINCULACIONES DE GARCIA MONTERO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MONTERO DAVID
Empresa: BLACK WHITE ENTREPANS SL
Administrador Solidario
- Garcia Montero David
- Mustapha Sumbundu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48413 , F 210, S 8, H B 583169, I/A 1 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Garcia Montero David
- Salazar Tejedor Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332 , F 187, S 8, H M 14514, I/A 1070 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-28
Empresa: YESOS IBERICOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Garcia Montero David
- Salazar Tejedor Angela
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32204 , F 10, S 8, H M 64104, I/A 183 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
Empresa: ADEQUA WATER SOLUTIONS SA
Apoderado
- Garcia Montero David
- Olleros Piñero Jose Ignacio
- Ruiz Yebenes Bernardo
- Salazar Tejedor Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21970 , F 76, S 8, H M 50877, I/A 224 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
Empresa: CERAMICAS SANITARIAS REUNIDAS SA
Apoderado
- Garcia Montero David
- Salazar Tejedor Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28180 , F 47, S 8, H M 351137, I/A 26 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-28
Empresa: COEMAC IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24666 , F 203, S 8, H M 165443, I/A 102 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
Empresa: ATC 2015 SA
Apoderado Solidario
- Garcia Montero David
- Salazar Tejedor Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33320 , F 28, S 8, H M 62566, I/A 178 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-28
Empresa: ESCAYOLAS MARIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Gallego Moreno Enrique
- Garcia Montero David
- Salazar Tejedor Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 115, S 8, H CU 5816, I/A 37 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-16
Empresa: ALGISS EXPLOTACIONES MINERAS SL
Apoderado
- Garcia Montero David
- Olleros Piñero Jose Ignacio
- Salazar Tejedor Angela
- Sanz Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30117 , F 134, S 8, H M 417601, I/A 40 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-28
Empresa: CERAMICAS SANITARIAS REUNIDAS SA
Apoderado
- Fiestas Tejedor Antonio
- Garcia Montero David
- Salazar Tejedor Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28180 , F 42, S 8, H M 351137, I/A 18 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MONTERO DAVID
Mostramos los datos de GARCIA MONTERO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MONTERO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos