GARCIA MOLINA CARLOS GUILLERMO
Informe ejecutivo de GARCIA MOLINA CARLOS GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA MOLINA CARLOS GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVACIONES AGROALIMENTARIAS SL | Socio Unico | 03/08/2022 | |
INNOVACIONES AGROALIMENTARIAS SL | Administrador Unico | 10/11/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA MOLINA CARLOS GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MOLINA CARLOS GUILLERMO
Empresa: CREACIONES LA BESTIA SL
Administrador Unico
- Garcia Molina Carlos Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 516 , F 1, S 8, H SA 18206, I/A 2 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-37
Empresa: INNOVACIONES AGROALIMENTARIAS SL
Socio Único
- Garcia Molina Carlos Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 513 , F 134, S 8, H SA 18103, I/A 2 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-37
Empresa: CREACIONES LA BESTIA SL
Administrador Unico
- Garcia Molina Carlos Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 516 , F 1, S 8, H SA 18206, I/A 1 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-37
Empresa: INNOVACIONES AGROALIMENTARIAS SL
Administrador Unico
- Garcia Molina Carlos Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 513 , F 134, S 8, H SA 18103, I/A 1 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-37
Información de GARCIA MOLINA CARLOS GUILLERMO
Mostramos los datos de GARCIA MOLINA CARLOS GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MOLINA CARLOS GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos