GARCIA MIRA PEDRO JAVIER
Informe ejecutivo de GARCIA MIRA PEDRO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA MIRA PEDRO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEDRO GARCIA ENTERPRISES SL | Secretario | 31/01/2019 | |
PEDRO GARCIA ENTERPRISES SL | Consejero Delegado Solidario | 31/01/2019 | |
LINEA OCCIDENTAL SL | Apoderado Solidario | 09/05/2011 | |
PEDRO GARCIA ESTUDIO SL | Apoderado Solidario | 31/05/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA MIRA PEDRO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MIRA PEDRO JAVIER
Empresa: PEDRO GARCIA ENTERPRISES SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Mira Maria Milagros
- Garcia Mira Pedro Javier
Presidente
Secretario
- Garcia Mira Pedro Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 152, S 8, H A 78137, I/A 9 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-03
Empresa: PEDRO GARCIA ENTERPRISES SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Garcia Mira Pedro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 152, S 8, H A 78137, I/A 9 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-03
Empresa: PEDRO GARCIA ENTERPRISES SL
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Garcia Mira Pedro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621 , F 152, S 8, H A 78137, I/A 8 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-03
Empresa: LINEA OCCIDENTAL SL
Apoderado Solidario
- Garcia Mira Pedro Javier
- Garcia Vidal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 163, S 8, H A 80323, I/A 6 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-03
Empresa: PEDRO GARCIA ESTUDIO SL
Apoderado Solidario
- Garcia Mira Pedro Javier
- Garcia Vidal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456 , F 56, S 8, H A 121564, I/A 2 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-03
Información de GARCIA MIRA PEDRO JAVIER
Mostramos los datos de GARCIA MIRA PEDRO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MIRA PEDRO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos