GARCIA MINGUILLAN MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA MINGUILLAN MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA MINGUILLAN MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANTENIMIENTO CONSERJERIAS Y AUXILIARES SL | Administrador Unico | 15/02/2018 | 26/04/2022 |
MANTENIMIENTO CONSERJERIAS Y AUXILIARES SL | Administrador Unico | 07/12/2011 | 25/02/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA MINGUILLAN MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MINGUILLAN MIGUEL ANGEL
Administrador Unico
- Garcia Minguillan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24083 , F 47, S 8, H M 432684, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
Administrador Unico
- Garcia Minguillan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24083 , F 46, S 8, H M 432684, I/A 4 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
Administrador Unico
- Garcia Minguillan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24083 , F 46, S 8, H M 432684, I/A 3 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Administrador Unico
- Garcia Minguillan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24083 , F 46, S 8, H M 432684, I/A 2 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-28
Información de GARCIA MINGUILLAN MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA MINGUILLAN MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MINGUILLAN MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos