GARCIA MINGUEZ LAUREANO
Informe ejecutivo de GARCIA MINGUEZ LAUREANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 35
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE GARCIA MINGUEZ LAUREANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RINOCA3000 SL | Administrador Unico | 22/06/2018 | |
LAUREANO GARCIA MINGUEZ SL | Administrador Unico | 18/06/2010 | |
PROMODELICIAS SL | Representante | 19/05/2010 | |
EUROCLETO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 19/05/2010 | |
NUEVAS PROMOCIONES Y URBANISMO SL | Administrador Solidario | 28/01/2010 | |
BRCIK SL | Administrador Unico | 02/10/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA MINGUEZ LAUREANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MINGUEZ LAUREANO
Empresa: NUEVAS PROMOCIONES VALENCIA SL
Liquidador Solidario
- Garcia Minguez Laureano
- Villacorta San Jose Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9581, L 6863, F 203, S 8, H V 152299, I/A 3 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-46
Empresa: NUEVAS PROMOCIONES VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Minguez Laureano
- Villacorta San Jose Jose Luis
Liquidador Solidario
- Garcia Minguez Laureano
- Villacorta San Jose Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9581, L 6863, F 203, S 8, H V 152299, I/A 3 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-46
Empresa: EXCEL TEAM SL
Liquidador Solidario
- Garcia Minguez Laureano
- Villacorta San Jose Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35007 , F 54, S 8, H M 629624, I/A 3 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Empresa: EXCEL TEAM SL
Administrador Solidario
- Garcia Minguez Laureano
- Villacorta San Jose Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35007 , F 54, S 8, H M 629624, I/A 3 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Empresa: EURODORO PROPUESTAS CONSTRUCTIVAS SL
Liquidador
- Garcia Minguez Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29118 , F 24, S 8, H M 524300, I/A 4 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-28
Empresa: EURODORO PROPUESTAS CONSTRUCTIVAS SL
Administrador Unico
- Garcia Minguez Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29118 , F 24, S 8, H M 524300, I/A 4 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-28
Empresa: RINOCA3000 SL
Administrador Unico
- Garcia Minguez Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34922 , F 150, S 8, H M 628061, I/A 2 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
Empresa: GIVE HOME SL
Liquidador
- Garcia Minguez Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16790 , F 22, S 8, H M 286857, I/A 4 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Empresa: GIVE HOME SL
Administrador Unico
- Garcia Minguez Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16790 , F 22, S 8, H M 286857, I/A 4 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Empresa: AREA OESTE VALLADOLID SL
Liquidador Solidario
- Garcia Minguez Laureano
- Villacorta San Jose Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 85, S 8, H VA 15863, I/A 2 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-47
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MINGUEZ LAUREANO
Mostramos los datos de GARCIA MINGUEZ LAUREANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MINGUEZ LAUREANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos