GARCIA MINGUEZ JORDI
Informe ejecutivo de GARCIA MINGUEZ JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA MINGUEZ JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANSABADELL PENSIONES E G F P SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/04/2021 | |
BANSABADELL SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 31/03/2021 | |
BANSABADELL VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2021 | |
BANSABADELL SERVICIOS AUXILIARES DE SEGUROS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/07/2017 | |
BANSABADELL VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/06/2017 | |
BANSABADELL PENSIONES E G F P SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/06/2017 | |
BANSABADELL SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/06/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA MINGUEZ JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MINGUEZ JORDI
Empresa: BANSABADELL PENSIONES E G F P SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armengol Vivas Clara
- Garcia Minguez Jordi
- Valles Gil Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36622 , F 157, S 8, H M 657072, I/A 32 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Apoderado
- Garcia Minguez Jordi
- Valles Gil Neus
- Zavala Godoy Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36651 , F 137, S 8, H M 657405, I/A 34 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armengol Vivas Clara
- Garcia Minguez Jordi
- Valles Gil Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39848 , F 219, S 8, H M 661014, I/A 36 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Minguez Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45952 , F 31, S 8, H B 443754, I/A 11 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-08
Empresa: SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Candini Diaz Antoni
- Garcia Lopez Jose Ramon
- Garcia Minguez Jordi
- Ojeda Pereyra Jorge
- Verdyguer Duo Mario Jose
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 12, S 8, H A 95157, I/A 72 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-03
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Minguez Jordi
- Valles Gil Neus
- Zavala Godoy Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45427 , F 135, S 8, H B 329387, I/A 62 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: BANSABADELL PENSIONES E G F P SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armengol Vivas Clara
- Garcia Minguez Jordi
- Valles Gil Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45315 , F 7, S 8, H B 37966, I/A 140 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armengol Vivas Clara
- Garcia Minguez Jordi
- Valles Gil Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45427 , F 119, S 8, H B 18981, I/A 136 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Beltran Gonzalez Marcos
- Garcia Minguez Jordi
- Garcia Minguez Jordi
- Garcia Minguez Jordi
- Garcia Minguez Jordi
Apoderado Solidario
- Beltran Gonzalez Marcos
- Garcia Minguez Jordi
- Marti Roig Pere Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 11, S 8, H A 95157, I/A 71 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-03
Empresa: SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almecija Furio Jose Francisco
- Bañuls Parreño Jose Luis
- Candini Diaz Antoni
- Cebrian Del Dujo Luis Alberto
- Cerdan Valero Helena
- Garcia Del Rio Javier
- Garcia Minguez Jordi
- Lopez Sanchez Alfredo
- Maroto Cuadrado Javier
- Perez Alvarez Victor David
- Roman Hernandez Juan Vicente
- San Jose Cortes Gaspar
- Serrano Gallardo Juan Jesus
- Severa Aznar Eduardo
- Subirats Tarin Enric
- Verdyguer Duo Mario Jose
- Vicente Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 88, S 8, H A 95157, I/A 55 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-03
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MINGUEZ JORDI
Mostramos los datos de GARCIA MINGUEZ JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MINGUEZ JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos