GARCIA MENDOZA OLGA
Informe ejecutivo de GARCIA MENDOZA OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA MENDOZA OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPREFOTO ALBUMES SL | Administrador Solidario | 07/04/2017 | |
INVERSIONES GARCIA MENDOZA SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 24/08/2009 | |
INVERSIONES GARCIA MENDOZA SL | Presidente | 24/08/2009 | |
INVERSIONES GARCIA MENDOZA SL | Consejero | 24/08/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA MENDOZA OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MENDOZA OLGA
Apoderado
- Garcia Mendoza Olga
- Garcia Mendoza Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 7, S 8, H Z 8385, I/A 12 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-50
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Garcia Mendoza Noelia
- Garcia Mendoza Olga
Consejero
- Garcia Blazquez Cristobal
- Garcia Mendoza Noelia
- Garcia Mendoza Olga
- Mendoza Saenz Maria Gloria
Presidente
- Garcia Mendoza Olga
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 7, S 8, H Z 8385, I/A 12 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-50
Empresa: MANIPULADOS CUARTE SL
Administrador Solidario
- Garcia Mendoza Noelia
- Garcia Mendoza Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 17, S 8, H Z 7938, I/A 8 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-50
Consejero
- Garcia Blazquez Cristobal
- Garcia Mendoza Noelia
- Garcia Mendoza Olga
- Mendoza Saenz Maria Gloria
Presidente
- Garcia Mendoza Olga
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 5, S 8, H Z 8385, I/A 11 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-50
Empresa: RAMOS INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Garcia Mendoza Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 72, S 8, H TF 22961, I/A 2 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-239-38
Empresa: IMPREFOTO SL
Apoderado
- Garcia Mendoza Olga
- Garcia Mendoza Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3726 , F 180, S 8, H Z 6709, I/A 9 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-50
Empresa: IMPREFOTO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Garcia Mendoza Noelia
- Garcia Mendoza Olga
Consejero
- Garcia Blazquez Cristobal
- Garcia Mendoza Noelia
- Garcia Mendoza Olga
- Mendoza Saenz Maria Gloria
Presidente
- Garcia Mendoza Olga
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3726 , F 180, S 8, H Z 6709, I/A 9 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-50
Empresa: INVERSIONES GARCIA MENDOZA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Garcia Mendoza Noelia
- Garcia Mendoza Olga
Consejero
- Garcia Blazquez Cristobal
- Garcia Mendoza Noelia
- Garcia Mendoza Olga
- Mendoza Saenz Maria Gloria
Presidente
- Garcia Mendoza Olga
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3726 , F 141, S 8, H Z 7840, I/A 19 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-50
Empresa: MANIPULADOS CUARTE SL
Administrador Solidario
- Garcia Mendoza Noelia
- Garcia Mendoza Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 17, S 8, H Z 7938, I/A 7 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-50
Empresa: MANIPULADOS CUARTE SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Garcia Mendoza Noelia
- Garcia Mendoza Olga
Consejero
- Garcia Blazquez Cristobal
- Garcia Mendoza Noelia
- Garcia Mendoza Olga
- Mendoza Saenz Maria Gloria
Presidente
- Garcia Mendoza Olga
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 17, S 8, H Z 7938, I/A 7 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-50
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MENDOZA OLGA
Mostramos los datos de GARCIA MENDOZA OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MENDOZA OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos