GARCIA MEIZOSO ENMANUEL OLIVER
Informe ejecutivo de GARCIA MEIZOSO ENMANUEL OLIVER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA MEIZOSO ENMANUEL OLIVER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GASOLEOS ABEGONDO SL | Administrador Unico | 22/10/2014 | |
INSTALGAS NOROESTE SL | Administrador Unico | 11/03/2014 | |
TALLERES MAGACAR SL | Administrador Unico | 19/09/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA MEIZOSO ENMANUEL OLIVER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MEIZOSO ENMANUEL OLIVER
Empresa: GASOLEOS ABEGONDO SL
Apoderado
- Garcia Meizoso Enmanuel Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1825 , F 130, S 8, H C 16624, I/A 6 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-15
Empresa: GASOLEOS ABEGONDO SL
Administrador Unico
- Garcia Meizoso Enmanuel Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1825 , F 130, S 8, H C 16624, I/A 5 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-15
Empresa: INSTALGAS NOROESTE SL
Administrador Unico
- Garcia Meizoso Enmanuel Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3511 , F 50, S 8, H C 51138, I/A 1 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-15
Empresa: TALLERES MAGACAR SL
Administrador Unico
- Garcia Meizoso Enmanuel Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3462 , F 104, S 8, H C 49189, I/A 1 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-15
Información de GARCIA MEIZOSO ENMANUEL OLIVER
Mostramos los datos de GARCIA MEIZOSO ENMANUEL OLIVER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MEIZOSO ENMANUEL OLIVER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos