GARCIA MAYORAL VICENTE
Informe ejecutivo de GARCIA MAYORAL VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA MAYORAL VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUVIMAR M GARCIA SL | Administrador Unico | 06/06/2024 | |
DEL CAMPO ROMAN SL | Administrador Unico | 04/12/2019 | |
VILLASPORT ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS SL | Administrador Unico | 27/09/2013 | |
AUVIMAR M GARCIA SL | Apoderado | 16/10/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA MAYORAL VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MAYORAL VICENTE
Empresa: AUVIMAR M GARCIA SL
Administrador Unico
- Garcia Mayoral Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 546243, I/A 3 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-28
Empresa: A LA PRIMERA MULTISERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Garcia Brea Marcos
- Garcia Mayoral Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39411 , F 11, S 8, H M 699735, I/A 3 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Empresa: DEL CAMPO ROMAN SL
Administrador Unico
- Garcia Mayoral Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16284 , F 181, S 8, H M 276468, I/A 5 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-28
Empresa: A LA PRIMERA MULTISERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Garcia Brea Marcos
- Garcia Mayoral Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39411 , F 11, S 8, H M 699735, I/A 2 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
Administrador Unico
- Garcia Mayoral Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31489 , F 68, S 8, H M 566817, I/A 1 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
Empresa: AUVIMAR M GARCIA SL
Apoderado
- Garcia Mayoral Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30353 , F 52, S 8, H M 546243, I/A 2 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-28
Información de GARCIA MAYORAL VICENTE
Mostramos los datos de GARCIA MAYORAL VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MAYORAL VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos