GARCIA MATA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA MATA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA MATA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
READY LOGISTIC SL | Administrador Unico | 19/07/2024 | |
LOGITRANS GRANOLLERS 2001 SL | Administrador Solidario | 18/01/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA MATA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MATA JOSE ANTONIO
Empresa: READY LOGISTIC SL
Administrador Unico
- Garcia Mata Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 529564, I/A 2 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-08
Empresa: READY LOGISTIC SL
Administrador Solidario
- Carbo Escorihuela Jose
- Garcia Mata Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 529564, I/A 2 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-08
Empresa: READY LOGISTIC SL
Administrador Solidario
- Carbo Escorihuela Jose
- Garcia Mata Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46746 , F 87, S 8, H B 529564, I/A 1 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-08
Empresa: LOGITRANS GRANOLLERS 2001 SL
Administrador Solidario
- Garcia Mata Jose Antonio
- Mengual Payan Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43559 , F 112, S 8, H B 432205, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: DYNAMIC META ONE SL
Administrador Unico
- Garcia Mata Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41823 , F 178, S 8, H B 398232, I/A 3 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-08
Empresa: DYNAMIC META ONE SL
Administrador Unico
- Garcia Mata Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41823 , F 177, S 8, H B 398232, I/A 2 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-08
Información de GARCIA MATA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA MATA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MATA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos