GARCIA MARTINEZ JUAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de GARCIA MARTINEZ JUAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GARCIA MARTINEZ JUAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA SL | Administrador Solidario | 07/09/2016 | 08/03/2019 |
BALGAR AREAS SL | Administrador Unico | 07/12/2016 | 13/04/2018 |
CITRICOS HINOJOS SL | Administrador Mancomunado | 15/12/2017 | 23/01/2018 |
SIC CONCURSAL SL | Administrador Solidario | 04/09/2013 | 09/06/2014 |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS DOMPEX SL | Administrador | 21/09/2010 | |
GARCIMAR TRANSPORTES FRIGORIFICOS SL | Administrador Unico | 26/11/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA MARTINEZ JUAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MARTINEZ JUAN FRANCISCO
Administrador Solidario
- Fernandez Vazquez Diego Eulogio
- Garcia Martinez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3592 , F 75, S 8, H C 54624, I/A 3 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-15
Empresa: BALGAR AREAS SL
Administrador Unico
- Garcia Martinez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4168, L 4168, F 87, S 8, H PO 61198, I/A 2 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-36
Empresa: CITRICOS HINOJOS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Martinez Juan Francisco
- Garcia Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 52, S 8, H H 24170, I/A 2 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-21
Empresa: CITRICOS HINOJOS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Martinez Juan Francisco
- Garcia Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 50, S 8, H H 24170, I/A 1 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-21
Empresa: BALGAR AREAS SL
Administrador Unico
- Garcia Martinez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4168, L 4168, F 85, S 8, H PO 61198, I/A 1 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-36
Administrador Solidario
- Fernandez Vazquez Diego Eulogio
- Garcia Martinez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3592 , F 74, S 8, H C 54624, I/A 1 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-15
Empresa: SIC CONCURSAL SL
Administrador Solidario
- Garcia Martinez Juan Francisco
- Mendez Vieites Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 125, S 8, H C 51379, I/A 2 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-15
Empresa: SPAZZIO STONE SL
Administrador Solidario
- Garcia Martinez Juan Francisco
- Mendez Vieites Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554, L 3554, F 128, S 8, H PO 47982, I/A 7 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-36
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS DOMPEX SL
Administrador
- Garcia Martinez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28259 , F 182, S 8, H B 131015, I/A 3 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-08
Empresa: GARCIMAR TRANSPORTES FRIGORIFICOS SL
Administrador Unico
- Garcia Martinez Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 843, L 607, F 161, S 8, H AB 17669, I/A 5 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-02
Información de GARCIA MARTINEZ JUAN FRANCISCO
Mostramos los datos de GARCIA MARTINEZ JUAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MARTINEZ JUAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos