GARCIA MARTINEZ AVIAL CARMEN
Informe ejecutivo de GARCIA MARTINEZ AVIAL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 5
VINCULACIONES DE GARCIA MARTINEZ AVIAL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MARTINEZ AVIAL CARMEN
Empresa: SEPTIEMBRE 74 SA
Consejero Delegado
- Garcia Martinez Avial Carmen
- Garcia Martinez Avial Juan
- Garcia Martinez-avial Marta-fernanda
Consejero
- Garcia Martinez Avial Carmen
- Garcia Martinez Avial Juan
- Garcia Martinez-avial Marta-fernanda
Presidente
- Garcia Martinez Avial Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26407 , F 203, S 8, H M 101406, I/A 30 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-28
Empresa: SEPTIEMBRE 74 SA
Apoderado
Consejero Delegado
- Garcia Martinez Avial Carmen
- Garcia Martinez Avial Juan
- Garcia Martinez-avial Marta-fernanda
Consejero
- Garcia Martinez Avial Carmen
- Garcia Martinez Avial Juan
- Garcia Martinez-avial Marta-fernanda
Presidente
- Garcia Martinez Avial Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26407 , F 201, S 8, H M 101406, I/A 28 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Empresa: SEPTIEMBRE 74 SA
Apoderado Solidario
- Arce Lozano Antonio
- Garcia Martinez Avial Carmen
- Garcia Martinez Avial Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26407 , F 201, S 8, H M 101406, I/A 28 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Empresa: EXAGON 12 SL
Apoderado
- Garcia Martinez Avial Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30632 , F 147, S 8, H M 551301, I/A 4 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-28
Empresa: OLECATA SL
Administrador Unico
- Garcia Martinez Avial Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28748 , F 23, S 8, H M 517630, I/A 2 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
Empresa: EXAGON 12 SL
Administrador Unico
- Garcia Martinez Avial Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30632 , F 146, S 8, H M 551301, I/A 2 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Empresa: EXAGON 12 SL
Administrador Unico
- Garcia Martinez Avial Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30632 , F 145, S 8, H M 551301, I/A 1 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-28
Empresa: EXAGON 12 SL
Socio Único
- Garcia Martinez Avial Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30632 , F 145, S 8, H M 551301, I/A 1 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-28
Empresa: DISTRIBUCIONES ZANITRAM SL
Administrador Unico
- Garcia Martinez Avial Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 212, S 8, H M 537922, I/A 2 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-28
Empresa: CATEXME SL
Administrador Unico
Representante
- Garcia Martinez Avial Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27906 , F 143, S 8, H M 502955, I/A 2 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MARTINEZ AVIAL CARMEN
Mostramos los datos de GARCIA MARTINEZ AVIAL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MARTINEZ AVIAL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos