GARCIA MARTIN SUSANA
Informe ejecutivo de GARCIA MARTIN SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GARCIA MARTIN SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIDL SUPERMERCADOS SA | Apoderado Mancomunado | 23/06/2022 | |
REPPERTOR SL | Administrador Unico | 20/12/2018 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/07/2018 | |
REPPERTOR SL | Apoderado Solidario | 28/06/2017 | |
EUROSIA SL | Administrador Unico | 16/08/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA MARTIN SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MARTIN SUSANA
Empresa: LIDL SUPERMERCADOS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48217 , F 222, S 8, H B 84130, I/A 534 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-08
Empresa: UNILEVER FOODS INDUSTRIAL ESPAÑA SL
Apoderado
- Garcia Martin Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5897 , F 95, S 8, H BI 51781, I/A 49 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-48
Empresa: UNILEVER FOODS INDUSTRIAL ESPAÑA SL
Apoderado
- Amaudric Du Chaffaut Jerome
- Bringas Centeno Sergio
- Dueñas Naranjo Alicia
- Estevez Rivas Oscar
- Garcia Martin Susana
- Gutierrez Badia Eva
- Lara Arana Mercedes
- Larrinaga Diaz De Corcuera Jaime
- Limiñana Martinez Carolina
- Lopez Belloso Alberto
- Lopez Vega Nerea
- Maillard Arnaud Jean
- Matabosch Jose Helena
- Molina Rubio Joaquin
- Palencia Garcia Ana
- Pomposo Gaztelu Javier
- Portero Alvarez Pedro
- Requesens Godo Claudia
- Ritter Alexander Jens
- Sabate Cabrerizo Isabel
- Sarabia Rodriguez Ander
- Tarantino Giuseppe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5897 , F 94, S 8, H BI 51781, I/A 47 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-48
Empresa: UNILEVER FOODS INDUSTRIAL ESPAÑA SL
Apoderado
- Amaudric Du Chaffaut Jerome
- Bringas Centeno Sergio
- Doloso Carracedo Jana
- Dueñas Naranjo Alicia
- Estevez Rivas Oscar
- Garcia Martin Susana
- Gutierrez Badia Eva
- Lara Arana Mercedes
- Larrinaga Diaz De Corcuera Jaime
- Limiñana Martinez Carolina
- Lopez Belloso Alberto
- Lopez Vega Nerea
- Maillard Arnaud Jean
- Matabosch Jose Helena
- Molina Rubio Joaquin
- Palencia Garcia Ana
- Pomposo Gaztelu Javier
- Requesens Godo Claudia
- Ritter Alexander Jens
- Sabate Cabrerizo Isabel
- Sarabia Rodriguez Ander
- Tarantino Giuseppe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5897 , F 92, S 8, H BI 51781, I/A 44 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-48
Empresa: UNILEVER FOODS INDUSTRIAL ESPAÑA SL
Apoderado
- Amaudric Du Chaffaut Jerome
- Angulo Perez Pedro Jose
- Bringas Centeno Sergio
- Doloso Carracedo Jana
- Dueñas Naranjo Alicia
- Echevarria Zarrabeitia Maria Leire
- Estevez Rivas Oscar
- Garcia Martin Susana
- Gutierrez Badia Eva
- Lara Arana Mercedes
- Larrinaga Diaz De Corcuera Jaime
- Limiñana Martinez Carolina
- Maillard Arnaud Jean
- Martinez Martin Julen
- Matabosch Jose Helena
- Molina Rubio Joaquin
- Palencia Garcia Ana
- Pomposo Gaztelu Javier
- Rebollo Blasco Anna
- Requesens Godo Claudia
- Ritter Alexander Jens
- Sabate Cabrerizo Isabel
- Sarabia Rodriguez Ander
- Tarantino Giuseppe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5897 , F 91, S 8, H BI 51781, I/A 42 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-48
Empresa: UNILEVER FOODS INDUSTRIAL ESPAÑA SL
Apoderado
- Amaudric Du Chaffaut Jerome
- Angulo Perez Pedro Jose
- Bringas Centeno Sergio
- Doloso Carracedo Jana
- Dueñas Naranjo Alicia
- Echevarria Zarrabeitia Maria Leire
- Estevez Rivas Oscar
- Garcia-cuevas Baquedano Alfredo
- Garcia Martin Susana
- Gutierrez Badia Eva
- Lara Arana Mercedes
- Larrinaga Diaz De Corcuera Jaime
- Limiñana Martinez Carolina
- Matabosch Jose Helena
- Mediavilla Ruiz Ibana
- Molina Rubio Joaquin
- Palencia Garcia Ana
- Pomposo Gaztelu Javier
- Rebollo Blasco Anna
- Requesens Godo Claudia
- Ritter Alexander Jens
- Sabate Cabrerizo Isabel
- Sarabia Rodriguez Ander
- Tarantino Giuseppe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5073 , F 225, S 8, H BI 51781, I/A 40 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-48
Empresa: UNILEVER FOODS INDUSTRIAL ESPAÑA SL
Apoderado
- Amaudric Du Chaffaut Jerome
- Angulo Perez Pedro Jose
- Bringas Centeno Sergio
- Dueñas Naranjo Alicia
- Echevarria Zarrabeitia Maria Leire
- Estevez Rivas Oscar
- Garcia-cuevas Baquedano Alfredo
- Garcia Martin Susana
- Gutierrez Badia Eva
- Lara Arana Mercedes
- Larrinaga Diaz De Corcuera Jaime
- Limiñana Martinez Carolina
- Matabosch Jose Helena
- Mediavilla Ruiz Ibana
- Miyazaki Camiloti Alexandre
- Molina Rubio Joaquin
- Palencia Garcia Ana
- Pomposo Gaztelu Javier
- Rebollo Blasco Anna
- Requesens Godo Claudia
- Ruiz Barrena Ion
- Sabate Cabrerizo Isabel
- Sarabia Rodriguez Ander
- Tarantino Giuseppe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5073 , F 224, S 8, H BI 51781, I/A 37 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-48
Empresa: UNILEVER FOODS INDUSTRIAL ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Garcia Martin Susana
- Saenz Madrazo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5073 , F 224, S 8, H BI 51781, I/A 37 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-48
Empresa: REPPERTOR SL
Administrador Unico
- Garcia Martin Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29405 , F 208, S 8, H B 149634, I/A 10 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-08
Empresa: UNILEVER FOODS INDUSTRIAL ESPAÑA SL
Apoderado
- Aburto Erdoiza Miren Jaione
- Amaudric Du Chaffaut Jerome
- Angulo Perez Pedro Jose
- Bringas Centeno Sergio
- Dueñas Naranjo Alicia
- Echevarria Zarrabeitia Maria Leire
- Estevez Rivas Oscar
- Garcia-cuevas Baquedano Alfredo
- Garcia Martin Susana
- Gutierrez Badia Eva
- Lara Arana Mercedes
- Larrinaga Diaz De Corcuera Jaime
- Limiñana Martinez Carolina
- Matabosch Jose Helena
- Mediavilla Ruiz Ibana
- Miyazaki Camiloti Alexandre
- Molina Rubio Joaquin
- Palencia Garcia Ana
- Pomposo Gaztelu Javier
- Rebollo Blasco Anna
- Requesens Godo Claudia
- Ruiz Barrena Ion
- Sabate Cabrerizo Isabel
- Saenz Madrazo Alberto
- Tarantino Giuseppe
- Vicioso Sanchez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5073 , F 210, S 8, H BI 51781, I/A 36 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-48
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MARTIN SUSANA
Mostramos los datos de GARCIA MARTIN SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MARTIN SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos