GARCIA MARTIN MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de GARCIA MARTIN MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA MARTIN MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOMKIGRAF SL | Socio Unico | 20/01/2020 | |
MOMKIGRAF SL | Administrador Unico | 20/01/2020 | |
GALIA2007 SL | Administrador Unico | 26/11/2019 | |
GALIA2007 SL | Apoderado Solidario | 21/04/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA MARTIN MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MARTIN MARIA DOLORES
Empresa: RR DREAMLIVING CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Garcia Martin Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 158, S 8, H TF 54994, I/A 7 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-38
Empresa: RR DREAMLIVING CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Garcia Martin Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 156, S 8, H TF 54994, I/A 4 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-38
Empresa: MOMKIGRAF SL
Administrador Unico
- Garcia Martin Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37245 , F 152, S 8, H M 664305, I/A 2 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Empresa: MOMKIGRAF SL
Nuevo Socio Único
- Garcia Martin Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37245 , F 152, S 8, H M 664305, I/A 2 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Empresa: GALIA2007 SL
Administrador Unico
- Garcia Martin Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45312 , F 51, S 8, H B 483809, I/A 3 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-08
Empresa: GALIA2007 SL
Apoderado Solidario
- Al Khatib Garcia Alia
- Garcia Martin Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45312 , F 51, S 8, H B 483809, I/A 2 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
Empresa: INDUSTRIA GRAFICA INTERCO SA
Administrador Solidario
- De Mora Lopez Natalio
- Garcia Martin Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11774 , F 138, S 8, H M 184831, I/A 5 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-28
Información de GARCIA MARTIN MARIA DOLORES
Mostramos los datos de GARCIA MARTIN MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MARTIN MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos