GARCIA MARTI VICENT
Informe ejecutivo de GARCIA MARTI VICENT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA MARTI VICENT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTCREDIT LEVANTE SL | Apoderado | 24/02/2020 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado | 21/06/2017 | |
MEDIVAL 30 SL | Socio Unico | 14/06/2013 | |
MEDIVAL 30 SL | Administrador Unico | 24/03/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA MARTI VICENT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MARTI VICENT
Empresa: CONSULTCREDIT LEVANTE SL
Apoderado
- Garcia Marti Vicent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10387, L 7668, F 141, S 8, H V 178790, I/A 2 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-46
Apoderado
- Garcia Marti Vicent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34041 , F 155, S 8, H M 549293, I/A 214 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: SERVIHABITAT OFIGEST SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arredondo Rodriguez Mariano
- Brajin Rodriguez Sonia
- Chica Alcarazo Diego Jesus
- Cones Terradez Rafael
- Garcia Marti Vicent
- Gares Nuñez Alfredo
- Martinez Gamero Tomas
- Melchor Ibañez Agustin
- Morales Guarch Maria Jose
- Muñoz Domenech Jose Ignacio
- Rodriguez Barrera Pedro Luis
- SERVIHABITAT GESTION INMOBILIARIA SL
- Viguer Castello Guillermo
- Villena Molina Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43699 , F 200, S 8, H B 435852, I/A 8 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-08
Empresa: SERVIHABITAT OFIGEST SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43699 , F 197, S 8, H B 435852, I/A 6 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-08
Empresa: MEDIVAL 30 SL
Socio Único
- Garcia Marti Vicent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9156, L 6439, F 4, S 8, H V 137949, I/A 3 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-46
Empresa: MEDIVAL 30 SL
Administrador Unico
- Garcia Marti Vicent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9156, L 6439, F 1, S 8, H V 137949, I/A 1 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-46
Información de GARCIA MARTI VICENT
Mostramos los datos de GARCIA MARTI VICENT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MARTI VICENT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos