GARCIA MARQUEZ VIRGINIA
Informe ejecutivo de GARCIA MARQUEZ VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA MARQUEZ VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEST SELLERS SHOWROOM SL | Liquidador | 10/08/2017 | |
PLENIBROS SL | Administrador Unico | 21/01/2014 | |
URBAN FRANCHAISES SL | Administrador Unico | 19/09/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA MARQUEZ VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MARQUEZ VIRGINIA
Empresa: BEST SELLERS SHOWROOM SL
Liquidador
- Garcia Marquez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28154 , F 16, S 8, H M 507186, I/A 3 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
Empresa: BEST SELLERS SHOWROOM SL
Administrador Unico
- Garcia Marquez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28154 , F 16, S 8, H M 507186, I/A 3 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
Empresa: PLENIBROS SL
Administrador Unico
- Garcia Marquez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31833 , F 134, S 8, H M 572869, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-28
Empresa: URBAN FRANCHAISES SL
Administrador Unico
- Garcia Marquez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31462 , F 21, S 8, H M 566307, I/A 1 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Empresa: BEST SELLERS SHOWROOM SL
Administrador Unico
- Garcia Marquez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28154 , F 11, S 8, H M 507186, I/A 1 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-28
Información de GARCIA MARQUEZ VIRGINIA
Mostramos los datos de GARCIA MARQUEZ VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MARQUEZ VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos