GARCIA MARQUEZ MIGUEL
Informe ejecutivo de GARCIA MARQUEZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA MARQUEZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TU ESPACIO PSICOLOGICO SL | Administrador Solidario | 10/06/2020 | |
BODEGAS BARCELONESAS SL | Administrador Unico | 09/08/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA MARQUEZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MARQUEZ MIGUEL
Empresa: EL GIRASOL ROJO E-COMPANY SL
Liquidador
- Garcia Marquez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33271 , F 61, S 8, H M 598727, I/A 2 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Empresa: EL GIRASOL ROJO E-COMPANY SL
Administrador Unico
- Garcia Marquez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33271 , F 61, S 8, H M 598727, I/A 2 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Empresa: TU ESPACIO PSICOLOGICO SL
Administrador Solidario
- Garcia Marquez Miguel
- Ruiz Romero Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47336 , F 79, S 8, H B 548903, I/A 1 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-08
Empresa: DOMO21 INGENIERIA E INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Garcia Marquez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39878 , F 181, S 8, H B 355154, I/A 6 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-08
Empresa: EL GIRASOL ROJO E-COMPANY SL
Administrador Unico
- Garcia Marquez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33271 , F 60, S 8, H M 598727, I/A 1 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-28
Empresa: BODEGAS BARCELONESAS SL
Administrador Unico
- Garcia Marquez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43895 , F 210, S 8, H B 441235, I/A 1 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-08
Empresa: COFELY ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Marquez Miguel
- Guillen Martinez Antonio Jesus
- Mendes Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28290 , F 217, S 8, H M 33844, I/A 409 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-28
Empresa: DOMO21 INGENIERIA E INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Garcia Marquez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39878 , F 180, S 8, H B 355154, I/A 4 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-08
Empresa: COFELY ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Marquez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26666 , F 172, S 8, H M 33844, I/A 387 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
Información de GARCIA MARQUEZ MIGUEL
Mostramos los datos de GARCIA MARQUEZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MARQUEZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos