GARCIA MARCOS BEATRIZ
Informe ejecutivo de GARCIA MARCOS BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 26
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA MARCOS BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL COSTINO SL | Apoderado Solidario | 18/09/2024 | |
GLOBAL BROMELI SL | Apoderado | 16/09/2024 | |
GLOBAL GINAZ SL | Apoderado Solidario | 04/09/2024 | |
GLOBAL ATREIDES SL | Apoderado | 02/09/2024 | |
GLOBAL ALBONITE SL | Apoderado | 30/08/2024 | |
GLOBAL DELAMBRE SL | Apoderado | 29/08/2024 | |
GLOBAL MORITANI SL | Apoderado Solidario | 29/08/2024 | |
GLOBAL HAGAL SL | Apoderado Solidario | 28/08/2024 | |
GLOBAL HARKONEN SL | Apoderado | 28/08/2024 | |
GLOBAL METULI SL | Apoderado Solidario | 28/08/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA MARCOS BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MARCOS BEATRIZ
Empresa: GLOBAL COSTINO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819491, I/A 3 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Empresa: GLOBAL COSTINO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819491, I/A 2 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Empresa: GLOBAL BROMELI SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819490, I/A 3 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Empresa: GLOBAL BROMELI SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819490, I/A 2 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Empresa: GLOBAL GINAZ SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819493, I/A 3 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: GLOBAL GINAZ SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819493, I/A 2 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: GLOBAL ATREIDES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819488, I/A 3 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: GLOBAL ATREIDES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819488, I/A 2 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: GLOBAL ALBONITE SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 818746, I/A 3 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: GLOBAL ALBONITE SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 818746, I/A 2 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MARCOS BEATRIZ
Mostramos los datos de GARCIA MARCOS BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MARCOS BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos