GARCIA MARCO NATALIA
Informe ejecutivo de GARCIA MARCO NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA MARCO NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PASS-DIFUSION SL | Administrador Unico | 04/11/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA MARCO NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MARCO NATALIA
Empresa: ISMIK SA
Liquidador
- Garcia Marco Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32885 , F 153, S 8, H B 42902, I/A 14 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-08
Empresa: ISMIK SA
Liquidador
- Garcia Marco Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32885 , F 153, S 8, H B 42902, I/A 14 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-08
Empresa: ISMIK SA
Administrador Unico
- Garcia Marco Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32885 , F 153, S 8, H B 42902, I/A 13 N (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-08
Empresa: PASS-DIFUSION SL
Administrador Unico
- Garcia Marco Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45045 , F 204, S 8, H B 475325, I/A 1 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-08
Empresa: ISMIK SA
Administrador Unico
- Garcia Marco Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32885 , F 153, S 8, H B 42902, I/A 13 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-08
Información de GARCIA MARCO NATALIA
Mostramos los datos de GARCIA MARCO NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MARCO NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos