GARCIA-MANSO MARTINEZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de GARCIA-MANSO MARTINEZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA-MANSO MARTINEZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES LA BOUTIQUE INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 17/11/2021 | |
INVERSIONES LA BOUTIQUE INMOBILIARIA SL | Socio Unico | 17/11/2021 | |
MAGERIT CONSULTING INMOBILIARIO SL | Administrador Mancomunado | 10/03/2020 | |
MAGERIT SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL | Socio Unico | 05/03/2019 | |
MAGERIT SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Unico | 05/03/2019 | |
ALFA LA BOUTIQUE INMOBILIARIA SL | Socio Unico | 22/02/2018 | |
ALFA LA BOUTIQUE INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 22/02/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA-MANSO MARTINEZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA-MANSO MARTINEZ MARIA CARMEN
Administrador Unico
- Garcia-manso Martinez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42496 , F 201, S 8, H M 751940, I/A 1 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Socio Único
- Garcia-manso Martinez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42496 , F 201, S 8, H M 751940, I/A 1 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Empresa: MAGERIT CONSULTING INMOBILIARIO SL
Administrador Mancomunado
- Abd El Salam Attia Mohamed Hassan
- Garcia-manso Martinez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40317 , F 201, S 8, H M 716244, I/A 1 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Empresa: MAGERIT SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Administrador Unico
- Garcia-manso Martinez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38821 , F 180, S 8, H M 690099, I/A 1 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-28
Empresa: MAGERIT SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Socio Único
- Garcia-manso Martinez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38821 , F 180, S 8, H M 690099, I/A 1 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-28
Empresa: ALFA LA BOUTIQUE INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Garcia-manso Martinez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37319 , F 1, S 8, H M 665503, I/A 1 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-28
Empresa: ALFA LA BOUTIQUE INMOBILIARIA SL
Socio Único
- Garcia-manso Martinez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37319 , F 1, S 8, H M 665503, I/A 1 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-28
Información de GARCIA-MANSO MARTINEZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de GARCIA-MANSO MARTINEZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA-MANSO MARTINEZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos