GARCIA MAÑAS SANTIAGO
Informe ejecutivo de GARCIA MAÑAS SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA MAÑAS SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PETROAL SA | Socio Unico | 12/07/2021 | |
PETROAL SA | Administrador Unico | 12/07/2021 | |
SANTIAGO GARCIA TRADING SL | Administrador Unico | 21/05/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA MAÑAS SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MAÑAS SANTIAGO
Empresa: PETROAL SA
Administrador Unico
- Garcia Mañas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 182, S 8, H AL 2734, I/A 13 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-04
Empresa: PETROAL SA
Socio Único
- Garcia Mañas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 182, S 8, H AL 2734, I/A 13 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-04
Empresa: PETROAL SA
Administrador Mancomunado
- Garcia Mañas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 181, S 8, H AL 2734, I/A 10 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-04
Empresa: PETROAL SA
Administrador Mancomunado
- Escamez Ruano Francisco
- Garcia Mañas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 181, S 8, H AL 2734, I/A 9 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-04
Empresa: PETROAL SA
Administrador Mancomunado
- Escamez Ruano Francisco
- Garcia Mañas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 181, S 8, H AL 2734, I/A 9 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-04
Empresa: SANTIAGO GARCIA TRADING SL
Administrador Unico
- Garcia Mañas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387 , F 195, S 8, H AL 10551, I/A 4 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-04
Información de GARCIA MAÑAS SANTIAGO
Mostramos los datos de GARCIA MAÑAS SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MAÑAS SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos