GARCIA MALLO JESUS
Informe ejecutivo de GARCIA MALLO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA MALLO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WIND1000-SERVICES SL | Apoderado Solidario | 07/05/2024 | |
CRANE AND CAR KEY SERVICES SL | Apoderado Solidario | 06/05/2024 | |
WIND1000 GLOBAL HOLDING SL | Apoderado Solidario | 06/05/2024 | |
CONSULTANTS 4 WIND SL | Apoderado Solidario | 05/08/2020 | |
NEXO 84 CAPITAL SL | Administrador Unico | 25/01/2018 | |
NEXO 84 CAPITAL SL | Socio Unico | 25/01/2018 | |
ESCUELA DE CONDUCTORES SILLEDA 2003 SL | Socio Unico | 05/06/2014 | |
ESCUELA DE CONDUCTORES SILLEDA 2003 SL | Administrador Unico | 05/06/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA MALLO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MALLO JESUS
Empresa: WIND1000-SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Garcia Mallo Jesus
- Garrido Cousillas Diego
- Louzao Aris Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 97, S 8, H LU 20946, I/A 5 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-27
Empresa: WIND1000 GLOBAL HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Garcia Mallo Jesus
- Garrido Cousillas Diego
- Louzao Aris Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 96, S 8, H SC 53148, I/A 3 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-15
Empresa: CRANE AND CAR KEY SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Garcia Mallo Jesus
- Garrido Cousillas Diego
- Louzao Aris Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 96, S 8, H SC 50418, I/A 5 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-15
Empresa: CONSULTANTS 4 WIND SL
Apoderado Solidario
- Garcia Mallo Jesus
- Louzao Aris Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3538 , F 56, S 8, H C 52083, I/A 4 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-15
Empresa: WIND1000-SERVICES SL
Administrador Solidario
- Garcia Mallo Jesus
- Louzao Aris Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 105, S 8, H SC 46112, I/A 7 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-15
Administrador Unico
- Garcia Mallo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 51, S 8, H SC 49373, I/A 1 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-15
Socio Único
- Garcia Mallo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 326 , F 51, S 8, H SC 49373, I/A 1 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-15
Administrador Unico
- Garcia Mallo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786, L 2786, F 166, S 8, H PO 31571, I/A 8 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-36
Socio Único
- Garcia Mallo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2786, L 2786, F 166, S 8, H PO 31571, I/A 8 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-36
Empresa: WIND1000-SERVICES SL
Administrador Solidario
- Garcia Mallo Jesus
- Louzao Aris Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 141, S 8, H C 46285, I/A 2 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-15
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MALLO JESUS
Mostramos los datos de GARCIA MALLO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MALLO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos