GARCIA MAGRO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA MAGRO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA MAGRO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS DE INTERCONEXION SA | Apoderado | 25/09/2023 | |
SUMINISTROS DE CONECTORES PROFESIONALES SA | Apoderado | 21/09/2023 | |
SUMINISTROS DE CONECTORES PROFESIONALES SA | Consejero | 11/10/2022 | |
SISTEMAS DE INTERCONEXION SA | Consejero | 07/10/2022 | |
DELFINIA WATERSPORTS SL | Socio Unico | 03/03/2011 | |
DELFINIA WATERSPORTS SL | Administrador Unico | 03/03/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA MAGRO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MAGRO JOSE MANUEL
Empresa: SISTEMAS DE INTERCONEXION SA
Apoderado
- Garcia Magro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 220, S 8, H M 59100, I/A 32 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Apoderado
- Garcia Magro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27546 , F 183, S 8, H M 59099, I/A 44 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-28
Empresa: SISTEMAS DE INTERCONEXION SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Magro Eduardo
- Garcia Magro Jose Manuel
- Luna Torres Jose Maria
Apoderado
- Garcia Magro Eduardo
- Garcia Magro Jose Manuel
- Luna Torres Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 220, S 8, H M 59100, I/A 31 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-28
Apoderado Mancomunado
- Garcia Magro Eduardo
- Garcia Magro Eduardo
- Garcia Magro Jose Manuel
- Garcia Magro Jose Manuel
- Luna Torres Jose Maria
- Luna Torres Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27546 , F 183, S 8, H M 59099, I/A 43 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-28
Consejero Delegado
Consejero
- Carriola Raffaele
- Garcia Magro Ana
- Garcia Magro Eduardo
- Garcia Magro Jose Manuel
- Genna Vittorio
- Scannapieco Fluvio
- Tonna Roberto
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27546 , F 181, S 8, H M 59099, I/A 40 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Magro Ana
- Garcia Magro Eduardo
- Garcia Magro Jose Manuel
- Luna Torres Jose Maria
- Magro Verdugo Maria Eugenia
- Molinos Orderiz Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27546 , F 181, S 8, H M 59099, I/A 40 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: SISTEMAS DE INTERCONEXION SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Carriola Raffaele
- Garcia Magro Ana
- Garcia Magro Eduardo
- Garcia Magro Jose Manuel
- Genna Vittorio
- Scannapieco Fluvio
- Tonna Roberto
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 217, S 8, H M 59100, I/A 27 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: SISTEMAS DE INTERCONEXION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Magro Ana
- Garcia Magro Eduardo
- Garcia Magro Jose Manuel
- Luna Torres Jose Maria
- Magro Verdugo Maria Eugenia
- Molinos Orderiz Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 217, S 8, H M 59100, I/A 27 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Apoderado Mancomunado
- Garcia Magro Eduardo
- Garcia Magro Jose Manuel
- Luna Torres Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27546 , F 179, S 8, H M 59099, I/A 36 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Consejero
- Garcia Magro Ana
- Garcia Magro Eduardo
- Garcia Magro Jose Manuel
- Luna Torres Jose Maria
- Magro Verdugo Maria Eugenia
- Molinos Orderiz Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27546 , F 178, S 8, H M 59099, I/A 35 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MAGRO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA MAGRO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MAGRO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos