GARCIA MADRIDEJOS SERGIO
Informe ejecutivo de GARCIA MADRIDEJOS SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA MADRIDEJOS SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNICORN SEVILLA LA NUEVA SL | Administrador Unico | 14/06/2024 | |
DESARROLLOS MORETI 3 SL | Consejero | 07/05/2024 | |
PROMOCION FR35 BY UNICORN SL | Administrador Unico | 31/10/2023 | |
DESARROLLOS JUEVES ARMILLAS SL | Administrador Unico | 27/10/2023 | |
UNICORN RE CAPITAL PARTNERS HOLDING CO SL | Administrador Unico | 21/08/2023 | |
DESARROLLO VAZQUEZ CLAVER 21 SL | Administrador Unico | 06/02/2023 | |
J TAILOR 1820 SL | Apoderado | 16/10/2017 | |
J TAILOR 1820 SL | Consejero | 15/09/2017 | |
ALTAGAMA RESIDENCIAL ESPAÑA SL | Apoderado | 05/04/2017 | |
TOURISTFLAT LUXURY SL | Presidente | 05/09/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA MADRIDEJOS SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MADRIDEJOS SERGIO
Empresa: UNICORN SEVILLA LA NUEVA SL
Administrador Unico
- Garcia Madridejos Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825782, I/A 1 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Empresa: DESARROLLOS MORETI 3 SL
Consejero
- Barrios Garrido Gonzalo
- Garcia Madridejos Sergio
- GARCIA MORENO LAURA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45683 , F 97, S 8, H M 803219, I/A 2 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-28
Empresa: DESARROLLOS MORETI 3 SL
Administrador Unico
- Garcia Madridejos Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45683 , F 97, S 8, H M 803219, I/A 2 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-28
Empresa: DESARROLLOS MORETI 3 SL
Administrador Unico
- Garcia Madridejos Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45683 , F 210, S 8, H M 803219, I/A 1 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: PROMOCION FR35 BY UNICORN SL
Administrador Unico
- Garcia Madridejos Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45943 , F 1, S 8, H M 807374, I/A 1 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Empresa: DESARROLLOS JUEVES ARMILLAS SL
Administrador Unico
- Garcia Madridejos Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45823 , F 60, S 8, H M 805347, I/A 1 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Administrador Unico
- Garcia Madridejos Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 23, S 8, H M 751050, I/A 2 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-28
Administrador Mancomunado
Representante
- Garcia Madridejos Sergio
- Martin Gallardo Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 23, S 8, H M 751050, I/A 2 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-28
Empresa: DESARROLLO VAZQUEZ CLAVER 21 SL
Administrador Unico
- Garcia Madridejos Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44671 , F 180, S 8, H M 786776, I/A 1 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Administrador Mancomunado
Representante
- Garcia Madridejos Sergio
- Martin Gallardo Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 21, S 8, H M 751050, I/A 1 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MADRIDEJOS SERGIO
Mostramos los datos de GARCIA MADRIDEJOS SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MADRIDEJOS SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos