GARCIA MADRID CESAR
Informe ejecutivo de GARCIA MADRID CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA MADRID CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO VASCULAR GARCIA-MADRID SLP | Administrador Unico | 07/01/2016 | |
ELADA SL | Administrador Unico | 03/10/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA MADRID CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MADRID CESAR
Empresa: INSTITUTO VASCULAR GARCIA-MADRID SLP
Administrador Unico
- Garcia Madrid Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45139 , F 157, S 8, H B 478091, I/A 1 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-08
Empresa: VASCULAR HEALTHCARE BARCELONA SLP
Administrador Unico
- Garcia Madrid Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44512 , F 1, S 8, H B 458300, I/A 1 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-08
Empresa: ELADA SL
Administrador Unico
- Garcia Madrid Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41634 , F 175, S 8, H B 391494, I/A 3 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-08
Empresa: INSTITUT VASCULAR SALA PLANELL SLP
Administrador Unico
- Garcia Madrid Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 32, S 8, H B 234970, I/A 8 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-08
Información de GARCIA MADRID CESAR
Mostramos los datos de GARCIA MADRID CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MADRID CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos