GARCIA LUNA MARIA-CARMEN
Informe ejecutivo de GARCIA LUNA MARIA-CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA LUNA MARIA-CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EVEREST DE COMUNICACION SL | Apoderado | 08/03/2018 | |
GRUPO EVERHOUSE SL | Apoderado | 24/04/2013 | 06/03/2018 |
GRUPO EVERHOUSE SL | Apoderado | 06/03/2018 | |
EDITORIAL EVEREST GALICIA SL | Apoderado Solidario | 03/01/2013 | 22/01/2016 |
AIZKORRI ARGITALETXEA SL | Apoderado | 02/04/2013 | 21/01/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA LUNA MARIA-CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LUNA MARIA-CARMEN
Empresa: GRUPO EVEREST DE COMUNICACION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31588 , F 109, S 8, H M 167298, I/A 42 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Empresa: GRUPO EVERHOUSE SL
Apoderado
- Abio Gaubeca Florentino
- Abio Gaubeca Florentino
- Fente Cambeiro Jose-luis
- Fente Cambeiro Jose-luis
- Garcia Garcia German
- Garcia Garcia German
- Garcia Luna Maria-carmen
- Garcia Luna Maria-carmen
- Quintana Santos Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30560 , F 147, S 8, H M 550016, I/A 9 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Empresa: GRUPO EVERHOUSE SL
Apoderado
- Garcia Garcia German
- Garcia Luna Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30560 , F 143, S 8, H M 550016, I/A 3 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: GRUPO EVERHOUSE SL
Apoderado
- Abio Gaubeca Florentino
- Fente Cambeiro Jose-luis
- Garcia Garcia German
- Garcia Luna Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30560 , F 143, S 8, H M 550016, I/A 2 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: AIZKORRI ARGITALETXEA SL
Apoderado
- Garcia Garcia German
- Garcia Luna Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 200, S 8, H BI 18928, I/A 21 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-48
Empresa: EDITORIAL EVEREST GALICIA SL
Apoderado Solidario
- Garcia Garcia German
- Garcia Luna Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804 , F 213, S 8, H C 8876, I/A 24 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-15
Información de GARCIA LUNA MARIA-CARMEN
Mostramos los datos de GARCIA LUNA MARIA-CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LUNA MARIA-CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos