GARCIA LUENGOS GARCIA JESUS
Informe ejecutivo de GARCIA LUENGOS GARCIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA LUENGOS GARCIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA CONSULTORIA ASISTENCIA Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 23/12/2009 | 13/12/2011 |
SOEXMESA SA | Pres.Com.Liq | 18/05/2010 | 18/05/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA LUENGOS GARCIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LUENGOS GARCIA JESUS
Administrador Unico
- Garcia Luengos Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27258 , F 181, S 8, H M 491107, I/A 2 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: SOEXMESA SA
Mmbr.Com.Liq
Pres.Com.Liq
- Garcia Luengos Garcia Jesus
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 207, S 8, H GC 5339, I/A 11 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-35
Administrador Unico
- Garcia Luengos Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27258 , F 180, S 8, H M 491107, I/A 1 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Información de GARCIA LUENGOS GARCIA JESUS
Mostramos los datos de GARCIA LUENGOS GARCIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LUENGOS GARCIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos