GARCIA LOUREIRO MARIA JESUS
Informe ejecutivo de GARCIA LOUREIRO MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA LOUREIRO MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIGAR NUTRITEC SL | Administrador Unico | 17/10/2022 | |
VICO DO CAMPO SL | Administrador Solidario | 08/03/2022 | |
PIGARCRE SL | Administrador Unico | 06/10/2016 | |
GALLEGA DE ALIMENTOS PECUARIOS SA | Administrador Unico | 28/08/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA LOUREIRO MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LOUREIRO MARIA JESUS
Empresa: GALLEGA DE ALIMENTOS PECUARIOS SA
Administrador Unico
- Garcia Loureiro Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 20, S 8, H C 16230, I/A 15 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-15
Empresa: PIGAR NUTRITEC SL
Administrador Unico
- Garcia Loureiro Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3796 , F 21, S 8, H C 62446, I/A 1 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-15
Empresa: VICO DO CAMPO SL
Administrador Solidario
- Garcia Loureiro Maria Jesus
- Garcia Rodriguez Luciano-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779 , F 134, S 8, H C 61744, I/A 1 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-15
Empresa: GALLEGA DE ALIMENTOS PECUARIOS SA
Administrador Unico
- Garcia Loureiro Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 19, S 8, H C 16230, I/A 14 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-15
Empresa: PIGARCRE SL
Administrador Unico
- Garcia Loureiro Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 102, S 8, H C 19047, I/A 8 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-15
Empresa: PIGARCRE SL
Administrador Solidario
- Garcia Loureiro Alejandra
- Garcia Loureiro Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 102, S 8, H C 19047, I/A 8 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-15
Empresa: GALLEGA DE ALIMENTOS PECUARIOS SA
Administrador Unico
- Garcia Loureiro Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 19, S 8, H C 16230, I/A 13 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-15
Información de GARCIA LOUREIRO MARIA JESUS
Mostramos los datos de GARCIA LOUREIRO MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LOUREIRO MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos