GARCIA LOSTAL VALLE SANTIAGO
Informe ejecutivo de GARCIA LOSTAL VALLE SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA LOSTAL VALLE SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIDOS Y HORMIGONES DEL DEVA SL | Apoderado | 03/06/2022 | |
ARIDOS Y HORMIGONES DEL DEVA SL | Apoderado Mancomunado | 03/06/2022 | |
HORMIGONES DEL SELLA SL | Apoderado Mancomunado | 18/05/2022 | |
HORMIGONES DEL SELLA SL | Apoderado | 18/05/2022 | |
SOLUCIONES INTEGRALES EFICIENTES Y TECNICAS PARA LA EDIFICACION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/01/2022 | |
SOLUCIONES INTEGRALES EFICIENTES Y TECNICAS PARA LA EDIFICACION SL | Representante | 29/12/2021 | |
E LOSTAL Y CIA SA | Administrador Unico | 14/12/2021 | |
ARIDOS Y HORMIGONES DEL DEVA SL | Consejero | 29/10/2021 | |
LOSINSA SL | Vicepresidente | 06/10/2021 | |
LOSINSA SL | Consejero | 06/10/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA LOSTAL VALLE SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LOSTAL VALLE SANTIAGO
Empresa: ARIDOS Y HORMIGONES DEL DEVA SL
Apoderado
- Garcia Lostal Valle Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 80, S 8, H S 2543, I/A 32 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-39
Empresa: ARIDOS Y HORMIGONES DEL DEVA SL
Apoderado Mancomunado
- Badiola Ibarreche Carlos
- De La Lastra Olano Eduardo Jose
- Garcia Lostal Jesus
- Garcia Lostal Valle Santiago
- Lopez Tafall Bascuñana Alejandro
- Perez Collantes Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 80, S 8, H S 2543, I/A 31 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-39
Empresa: HORMIGONES DEL SELLA SL
Apoderado
- Garcia Lostal Valle Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4466 , F 72, S 8, H AS 6571, I/A 30 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-33
Empresa: HORMIGONES DEL SELLA SL
Apoderado Mancomunado
- De La Lastra Olano Eduardo
- Garcia Lostal Jesus
- Garcia Lostal Valle Santiago
- Lopez Tafall Bascuñana Alejandro
- Perez Collantes Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4466 , F 71, S 8, H AS 6571, I/A 29 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-33
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42834 , F 148, S 8, H M 757334, I/A 2 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Consejero
Presidente
Representante
- Garcia Lostal Valle Santiago
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42834 , F 143, S 8, H M 757334, I/A 1 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Empresa: E LOSTAL Y CIA SA
Administrador Unico
- Garcia Lostal Valle Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 50, S 8, H S 2518, I/A 47 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-39
Empresa: ARIDOS Y HORMIGONES DEL DEVA SA
Consejero
- De La Lastra Olano Eduardo Jose
- Garcia Lostal Jesus
- Garcia Lostal Valle Santiago
- Lopez Tafall Bascuñana Alejandro
- Perez Collantes Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 85, S 8, H S 2543, I/A 26 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-39
Empresa: ARIDOS Y HORMIGONES DEL DEVA SA
Consejero
- De La Lastra Olano Eduardo Jose
- Garcia Lostal Jesus
- Garcia Lostal Valle Santiago
- Lopez Tafall Bascuñana Alejandro
- Perez Collantes Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 85, S 8, H S 2543, I/A 26 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-39
Empresa: HORMIGONES DEL SELLA SA
Consejero
- De La Lastra Olano Eduardo
- Garcia Lostal Jesus
- Garcia Lostal Valle Santiago
- Lopez Tafall Bascuñana Alejandro
- Perez Collantes Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 224, S 8, H AS 6571, I/A 25 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-33
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA LOSTAL VALLE SANTIAGO
Mostramos los datos de GARCIA LOSTAL VALLE SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LOSTAL VALLE SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos