GARCIA LORENZO LEOPOLDO
Informe ejecutivo de GARCIA LORENZO LEOPOLDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA LORENZO LEOPOLDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARCIA-LECEGUI CONSTRUCCION SL | Administrador Solidario | 12/09/2019 |
VINCULACIONES DE GARCIA LORENZO LEOPOLDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LORENZO LEOPOLDO
Empresa: GARCIA-LECEGUI CONSTRUCCION SL
Administrador Solidario
- Garcia Lorenzo Leopoldo
- Lecegui Ortiz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718, L 1279, F 41, S 8, H CS 39392, I/A 2 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-12
Empresa: APUNTAPALA SL
Administrador Unico
- Garcia Lorenzo Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742, L 1303, F 123, S 8, H CS 40422, I/A 1 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-12
Empresa: APUNTAPALA SL
Socio Único
- Garcia Lorenzo Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742, L 1303, F 123, S 8, H CS 40422, I/A 1 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-12
Empresa: LLUCH MONTERDE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrando Del Rio Vicente
- Garcia Lorenzo Leopoldo
- Monfort Barreda Pilar
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285, L 848, F 138, S 8, H CS 6027, I/A 20 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-12
Empresa: LLUCH MONTERDE SA
Consejero
- Avalos Denia Jose Javier
- Garcia Lorenzo Leopoldo
- Monfort Barreda Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656, L 223, F 57, S 8, H CS 6027, I/A 19 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-12
Empresa: CONSTRUCCIONES ELCAMI 2002 SL
Consejero
- Ferrando Del Rio Vicente
- Garcia Lorenzo Leopoldo
- Monfort Barreda Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143, L 707, F 138, S 8, H CS 19915, I/A 8 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-12
Empresa: CONSTRUCCIONES ELCAMI 2002 SL
Apoderado Mancomunado
- Ferrando Del Rio Vicente
- Garcia Lorenzo Leopoldo
- Monfort Barreda Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143, L 707, F 138, S 8, H CS 19915, I/A 7 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-12
Empresa: LLUCH MONTERDE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrando Del Rio Vicente
- Garcia Lorenzo Leopoldo
- Monfort Barreda Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656, L 223, F 57, S 8, H CS 6027, I/A 17 (28/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-12
Empresa: LLUCH MONTERDE SA
Consejero
- Ferrando Del Rio Vicente
- Garcia Lorenzo Leopoldo
- Monfort Barreda Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656, L 223, F 57, S 8, H CS 6027, I/A 16 (28/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-12
Información de GARCIA LORENZO LEOPOLDO
Mostramos los datos de GARCIA LORENZO LEOPOLDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LORENZO LEOPOLDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos