GARCIA LORENZO CAROLINA
Informe ejecutivo de GARCIA LORENZO CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA LORENZO CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENERGY HOLDINGS SL | Administrador Unico | 07/11/2023 | |
CENTRAL HIDROELECTRICA VEGA DE CABALLEROS SL | Apoderado | 17/10/2023 | |
BANCA PUEYO SA | SecComAudit | 03/11/2015 | |
BANCA PUEYO SA | Secretario No Consejero | 03/11/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA LORENZO CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LORENZO CAROLINA
Empresa: MENERGY HOLDINGS SL
Administrador Unico
- Garcia Lorenzo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21913 , F 94, S 8, H M 390517, I/A 5 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Apoderado
- Garcia Lorenzo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 987 , F 127, S 8, H LE 13927, I/A 7 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-24
Empresa: BANCA PUEYO SA
SecComAudit
- Garcia Lorenzo Carolina
Secretario No Consejero
- Garcia Lorenzo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 599 , F 165, S 8, H BA 452, I/A 552 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-06
Empresa: MENERGY HOLDINGS SL
Administrador Unico
- Garcia Lorenzo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21913 , F 93, S 8, H M 390517, I/A 3 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
Información de GARCIA LORENZO CAROLINA
Mostramos los datos de GARCIA LORENZO CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LORENZO CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos