GARCIA LORENZIO JUAN-ELOY
Informe ejecutivo de GARCIA LORENZIO JUAN-ELOY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA LORENZIO JUAN-ELOY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARGANTA DE LOS INFIERNOS SL | Administrador Solidario | 01/07/2015 | |
BROADMEDIA SL | Administrador Solidario | 19/05/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA LORENZIO JUAN-ELOY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LORENZIO JUAN-ELOY
Empresa: GARGANTA DE LOS INFIERNOS SL
Administrador Solidario
- Franco Diaz Maria Del Mar
- Garcia Lorenzio Juan-eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 192, S 8, H AL 26661, I/A 4 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-04
Empresa: NUEVOS TERRENOS PARA INVERTIR SL
Administrador Solidario
- Garcia Franco Jaime
- Garcia Lorenzio Juan-eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32083 , F 135, S 8, H M 577392, I/A 3 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
Administrador Unico
- Garcia Lorenzio Juan-eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1434 , F 136, S 8, H TO 21832, I/A A (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-45
Empresa: COMPAÑIA MODULAR DE MADRID SL
Administrador Unico
- Garcia Lorenzio Juan-eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 89, S 8, H TO 15898, I/A A (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-45
Información de GARCIA LORENZIO JUAN-ELOY
Mostramos los datos de GARCIA LORENZIO JUAN-ELOY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LORENZIO JUAN-ELOY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos