GARCIA LOPEZ RODRIGO
Informe ejecutivo de GARCIA LOPEZ RODRIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 18
CARGOS DE GARCIA LOPEZ RODRIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QIPERT UGH GLOBAL SL | Apoderado Solidario | 22/08/2024 | |
GENEROS DE PUNTO VICTRIX SL | Consejero | 22/07/2024 | |
GENEROS DE PUNTO VICTRIX SL | Presidente | 22/07/2024 | |
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado Solidario | 21/07/2022 | |
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado | 02/06/2022 |
VINCULACIONES DE GARCIA LOPEZ RODRIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LOPEZ RODRIGO
Empresa: QIPERT UGH GLOBAL SL
Apoderado Solidario
- Aguilera Gonzalez Diana Elisa
- Alvarez Alves Monica
- Amado Eduardo Vkandon Erick
- Blasco Lleonart Maria Pilar
- Briones Duarte Yannik
- Chaves Camiruaga Rosana
- Cifres Garceran Ana Maria
- De Frutos Rodriguez Oscar
- Diaz Furio Armando Miguel
- Escalona Perea Desire
- Ferez Fernandez Francisco Javier
- Fernandez Silveira David
- Fernanez Esteban Maria Victoria
- Galindos Martin Diego
- Garcia-galan Giralt Jaime
- Garcia Lopez Rodrigo
- Garcia Ruiz Elisabeth
- Gutierrez Prieto Monica
- Hernandez Santaella Nieves
- Isidoro Gil Javier
- Jimenez Colon Lina Marcela
- Lucas Alfonso Ignacio
- Maillo Del Castillo Mendoza Josefa
- Manzano Guillen Raul
- Martin Dominguez Elena Isabel
- Martin Martin Hilduara
- Meira Curbelo Laura
- Moreno Sosa Maria De Los Angeles
- Morte Veron Jose Miguel
- Nuñez Montes Luis Gonzaga
- Palma Vidal Alicia
- Pareja Beleño Nahomi
- Pedrosa Sanchez-mora Carlos Justo
- Poves Metola Juan Antonio
- Raya Perez Carolina
- Soler Diaz Noelia
- Unsuain Aguirrebeña Miren
- Vega-arango Alonso Lucia
- Windexvochel Alexandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 367751, I/A 434 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-28
Empresa: GENEROS DE PUNTO VICTRIX SL
Consejero
- Garcia Lopez Rodrigo
Presidente
- Garcia Lopez Rodrigo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 63059, I/A 18 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-50
Empresa: QIPERT UGH GLOBAL SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Vazquez Gisela
- Alvarez Vazquez Juan Carlos
- Antorn Santacana Nuria
- Brenes Iglesias Claudia
- Cabases Regal Carles
- Cabido Valladar Patricia
- Callau Lopez Alvaro
- Cano Olabe Kevin
- Capdevila Alsina Eva
- Cobian Casal Pedro
- Codeseda Ferreira Lorena
- Conejos Batalla Marina
- Corbacho Martinez Cesar
- Esteve Garcia Julio
- Farre Jarana Blai Ramon
- Fernandez Blanco Enrique
- Fernandez Dominguez Ivan
- Fernandez Gutierrez Juan Luis
- Fernandez Rubio Carolina
- Freire Molina Susana
- Freire Molina Susana
- Freire Molina Susana
- Garcia Duque Ana Cristina
- Garcia Gonzalez Francisco
- Garcia Lopez Rodrigo
- Gargante Sisquella Aida
- Gasque Martinez Alberto
- Gavilanes Ramos Leticia
- Gonzalez Ordoñez Maria Del Carmen
- Gonzalez Perez Jose Francisco
- Jodar Budia Marta
- Jordana Farre Merce
- Jordana Farre Merce
- Martinez Batiste Ignasi
- Masero Perez Leyre
- Moreno Arocha Maria Natacha
- Olid Goñi Carlos
- Orna Carpena David
- Palou Paredes Simon
- Paniagua Fernandez Susana Angela
- Pelaez Ruiz Cristina
- Perez Garcia Maria
- Plaza Martin Maria Elena
- Poyatos Alpiste Alan
- Reifarth Hernandez Manuel
- Rodino Agulla Jaime
- Romero Montegordo Pablo Javier
- Ruiz Garcia May
- Ruiz Garcia May
- Salas Rodriguez Sebastian
- Sanchez Alique Gema
- Sanchez Alique Gema
- Sanchez Pomes Soledad Teresa
- Sanchez Pomes Soledad Teresa
- Sanchez Urrea Jesus
- Sanz Serrano Jose Luis
- Serrano Oñate Montserrat
- Soriano Martinez Ester
- Souto Pereira Ana Maria
- Souto Pereira Ana Maria
- Veiga Fernandez Nieves
- Vergara Gonzalez Juan Agustin
- Villarrubia Romero Carmen
- Villarrubia Romero Carmen
Apoderado
- Aguayo Jimenez Sergio
- Aguilar Velasco Rosa Maria
- Algarra Gil Alberto
- Alvarez Vazquez Gisela
- Alvarez Vazquez Juan Carlos
- Amiama Avellano Jose Francisco
- Arredondo Martinez Antonio
- Cabido Valladar Patricia
- Caldera Rodriguez Ana Belen
- Calvo Santamaria Roberto
- Carrasco Padilla Julia
- Carrasco Padilla Julia
- Castellano Cabello Guacimara
- Climent Roig Silvia Maria
- Climent Roig Silvia Maria
- Codeseda Ferreira Lorena
- Corbacho Martinez Cesar
- De Pablo Del Valle Miguel
- Domenech Lafont Maria Angeles
- Domenech Lafont Maria Angeles
- Farre Jarana Blai
- Farre Jarana Blai Ramon
- Fernandez Blanco Enrique
- Fernandez Blanco Enrique
- Fernandez Gutierrez Juan Luis
- Fernandez Gutierrez Juan Luis
- Fernandez Rubio Carolina
- Fernandez Rubio Carolina
- Fernandez Vidal Carmen
- Garcia Acal Dario Miguel
- Garcia Acal Dario Miguel
- Garcia Duque Ana Cristina
- Garcia Duque Ana Cristina
- Garcia Gonzalez Francisco
- Garcia Gonzalez Francisco
- Gomez Curras Felix
- Gonzalez Gonzalez Maria De Las Mercedes
- Gonzalez Perez Jose Francisco
- Gonzalez Rodriguez Jorge Andres
- Gorg Valls Alba
- Guijarro Romero Sergio
- Guisado Belloso Maria De Gracia
- Gutierrez Palacios Sara
- Herrera Garcia Jesus Maria
- Impera Victor Jose
- Jodar Budia Marta
- Jordana Farre Merce
- Martin Palomino Miguel
- Martinez Batiste Ignasi
- Mesa Plasencia Yasmin
- Moreno Arias Tania
- Moreno Arias Tania
- Moreno Simon Javier
- Mulino De Saavedra Maria Concepcion
- Mulino De Saavedra Maria Concepcion
- Naranjo Muñoz Maria Del Valle
- Navalon Ibarra Jose Antonio
- Navalon Ibarra Jose Antonio
- Navalon Ibarra Jose Antonio
- Novoa Fernandez Jose Antonio
- Novoa Fernandez Jose Antonio
- Ortega Carrillo Maria Jesus
- Paez Mesa Maria Consuelo
- Palou Paredes Simon
- Parejo Jimenez Elena
- Pascual Martin Rocio
- Pascual Martin Rodio
- Pedro Gomez Luis
- Pedrosa Espejo Maria Del Mar
- Plaza Martin Maria Elena
- Plaza Martin Maria Elena
- Priego Reinado Maria Jose
- Prieto De Leon Alberto
- Pulgarin Leon Juan
- Pulgarin Leon Juan
- Quijada Rodriguez Rafael
- Regolf Oliveras Ana Maria
- Reifarth Hernandez Manuel
- Rodino Agulla Jaime
- Rodriguez Ferreira Miguel Angel
- Rodriguez Ferreira Miguel Angel
- Rodriguez Herrera Rafael
- Rodriguez Lorca Laura
- Rodriguez Lorca Laura
- Rojas Ismael Argenta
- Ruiz Garcia May
- Saavedra Ardila Luis
- Salas Rodriguez Sebastian
- Sanchez Dachs Ruth
- Sanchez Dachs Ruth
- Sanchez De La Llave Pedro Tomas
- Sanchez De La Llave Tomas
- Sanchez Sanchez Maria Del Carmen
- Sanchez Urrea Jesus
- Sanz Serrano Jose Luis
- Sanz Serrano Jose Luis
- Soto Ros Concepcion
- Souto Pereira Ana Maria
- Tabasco Lobo Noelia
- Tonda Llorca Juan
- Tonda Llorca Juan
- Tonda Llorca Juan
- Tonda Llorca Juan
- Tonda Llorca Juan
- Turrion Lopez David
- Turrion Olivet David
- Valle Enrique Dairy
- Veiga Fernandez Nieves
- Vilda Moreno Pedro-luis
- Yague Esteban Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43942 , F 83, S 8, H M 367751, I/A 422 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado Solidario
- Barberan Cabrera Paula
- Beltran Rubio Maria Dolores
- Cabello Bazan Jonathan
- Carbon Tallon David
- Cardet Latorre Montse
- Casals Besada Maria Del Carmen
- Conejos Batalla Marina
- Crespo Sanjuan Blanca
- De San Juan Gil Jesus Manuel
- Fernandez Dominguez Ivan
- Fernandez Olmo Juan
- Gala Diaz Jorge
- Garcia Gomez Sandra
- Garcia Lopez Rodrigo
- Garcia Vilar Albert
- Garcia Vilar Marc
- Gasque Martinez Alberto
- Herdova Martina
- Lillo De Los Rios Elia Ana
- Martinez Gonzalez Maria
- Melgosa Rocaspana Eva
- Melia Piris Juan Lorenzo
- Montero Silva Raul
- Muñoz Amorin Emilia Stela
- Murube Soto Jose Alberto
- Ortega Quintana Leticia
- Pelaez Ruiz Cristina
- Perez Arribas Maria Pilar
- Perez Garcia Maria
- Piñero Gonzalez Lorena
- Plana Luengo Jose Antonio
- Prieto De Leon Alberto
- Reifarth Hernandez Manuel
- Romero Montegordo Pablo Javier
- Ruiz Sanchez Manuel Maria
- Salvado Bertomeu Eva
- Sanchez Alique Gema
- Sanchez Hernandez Alvaro
- Sanchez Urrea Jesus
- Seijas Fernandez Patricia
- Valle Enrique Dairy
- Vergara Gonzalez Juan Agustin
- Viñolas Mur Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38452 , F 50, S 8, H M 155130, I/A 728 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-28
Empresa: QIPERT UGH GLOBAL SL
Apoderado Solidario
- Callau Lopez Alvaro
- Cerda Garcia Carlos
- Crespo Sanjuan Blanca
- De San Juan Gil Jesus Manuel
- De Tomas Catarineu Maria Isabel
- Fernandez Dominguez Ivan
- Fernandez Miranda Eduardo
- Fernandez Miranda Eduardo
- Florez Mezquita Sara Cristina
- Garcia Lopez Rodrigo
- Garcia Ontoria Daniel
- Garcia Torres Veronica
- Garcia Vilar Albert
- Garcia Vilar Marc
- Grau Argente Salvador
- Grau Argente Salvador
- Gutierrez Jesus Luisa
- Gutierrez Jesus Luisa
- Mellado Serrano Eugenia
- Mellado Serrano Eugenia
- Monreal Gil Ana
- Murube Soto Jose Alberto
- Palacio Garcia Monica
- Pelaez Ruiz Cristina
- Perez Garcia Maria
- Plana Luengo Jose Antonio
- Prieto Alfonso Lourdes
- Real Brito Alejandro
- Ruiz Sanchez Manuel Maria
- Salvado Bertomeu Eva
- Sanchez Alique Gema
- Sanchez Hernandez Alvaro
- Sanchez Peñuela Juan Jose
- Sarda Fernandez Cristian
- Viñolas Mur Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41795 , F 82, S 8, H M 367751, I/A 411 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado
- Aguiar Artiles Ehedei
- Bronusa Bronusa Tomas
- Caballero Martin Vanesa
- Callau Lopez Alvaro
- Cerda Garcia Carlos
- Crespo Sanjuan Blanca
- De San Juan Gil Jesus Manuel
- De Tomas Catarineu Maria Isabel
- De Zulueta Ordoñez Alvaro
- Fernandez Dominguez Ivan
- Fernandez Miranda Eduardo
- Fito Calvo Maria
- Florez Mezquita Sara Cristina
- Garcia Lopez Rodrigo
- Garcia Ontoria Daniel
- Garcia Torres Veronica
- Garcia Vilar Albert
- Garcia Vilar Marc
- Grau Argente Salvador
- Gutierrez Jesus Luisa
- Melgosa Rocaspana Eva
- Mellado Serrano Eugenia
- Monreal Gil Ana
- Mulargia Federico
- Murube Soto Jose Alberto
- Palacio Garcia Monica
- Pelaez Ruiz Cristina
- Pelaez Ruiz Maria Del Prado
- Perez Garcia Maria
- Plana Luengo Jose Antonio
- Prados Andres Javier Melchor
- Quiles Simon Mateo
- Rodriguez Guinea Wendy
- Rodriguez Lopez Juan Cruz
- Ruiz Sanchez Manuel Maria
- Salvado Bertomeu Eva
- Sanchez Alique Gema
- Sanchez Hernandez Alvaro
- Sanchez Peñuela Juan Jose
- Sarda Fernandez Cristian
- Sousa Pereda Carolina
- Viñolas Mur Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38452 , F 44, S 8, H M 155130, I/A 723 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-28
Empresa: VICTRIX LOGISTIC SL
Apoderado
- Garcia Lopez Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4297 , F 172, S 8, H Z 63050, I/A 7 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-50
Empresa: UTILPUNT SL
Administrador Solidario
Apoderado
- Becerra Sanchez Jose Manuel
- Garcia Lopez Rodrigo
- Hilario Rubert Lluis
- Sala Coma Cros Nuria
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36609 , F 48, S 8, H B 279878, I/A 10 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-08
Empresa: ROGA COMERCIAL TEXTIL SL
Administrador Unico
Apoderado
- Esteller Cebrian Francisco Javier
- Garcia Lopez Rodrigo
- Hilario Rubert Lluis
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30153 , F 218, S 8, H B 166506, I/A 12 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-08
Empresa: HOTEL CIUTAT DE MATARO SA
Administrador Solidario
- Bermejo Bescos Victoriano
- Garcia Lopez Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31511 , F 145, S 8, H B 14535, I/A 33 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-08
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA LOPEZ RODRIGO
Mostramos los datos de GARCIA LOPEZ RODRIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LOPEZ RODRIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos