GARCIA LOPEZ MARIA FUENCISLA
Informe ejecutivo de GARCIA LOPEZ MARIA FUENCISLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA LOPEZ MARIA FUENCISLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARCIA LOPEZ MARIA FUENCISLA 002539679G SLNE | Socio Unico | 18/03/2010 | 13/02/2024 |
GARCIA LOPEZ MARIA FUENCISLA 002539679G SLNE | Administrador Unico | 18/03/2010 | 08/04/2019 |
NOS VAMOS DE PESCA SLNE | Liquidador | 06/03/2019 | 06/03/2019 |
NOS VAMOS DE PESCA SLNE | Administrador Unico | 31/03/2010 | 06/03/2019 |
VINCULACIONES DE GARCIA LOPEZ MARIA FUENCISLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LOPEZ MARIA FUENCISLA
Administrador Unico
- Garcia Lopez Maria Fuencisla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84 , F 98, S 9, H M 1937, I/A 2 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-28
Empresa: NOS VAMOS DE PESCA SLNE
Liquidador
- Garcia Lopez Maria Fuencisla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 50 , F 157, S 9, H M 1194, I/A 5 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-28
Empresa: NOS VAMOS DE PESCA SLNE
Administrador Unico
- Garcia Lopez Maria Fuencisla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 50 , F 157, S 9, H M 1194, I/A 5 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-28
Empresa: NOS VAMOS DE PESCA SLNE
Administrador Unico
- Garcia Lopez Maria Fuencisla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 50 , F 157, S 9, H M 1194, I/A 4 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-69-28
Administrador Unico
- Garcia Lopez Maria Fuencisla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84 , F 97, S 9, H M 1937, I/A 1 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-28
Socio Único
- Garcia Lopez Maria Fuencisla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84 , F 97, S 9, H M 1937, I/A 1 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-28
Información de GARCIA LOPEZ MARIA FUENCISLA
Mostramos los datos de GARCIA LOPEZ MARIA FUENCISLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LOPEZ MARIA FUENCISLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos